TRONCOSO GARCIA CAMBON RICARDO
Informe ejecutivo de TRONCOSO GARCIA CAMBON RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TRONCOSO GARCIA CAMBON RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZERVET HEALTH SA | Apoderado | 05/01/2022 | |
ZENDAL HEALTH SA | Consejero | 19/04/2021 | |
PETIA VET HEALTH SA | Apoderado | 08/05/2020 | |
BIOFABRI SL | Apoderado | 02/06/2016 |
VINCULACIONES DE TRONCOSO GARCIA CAMBON RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRONCOSO GARCIA CAMBON RICARDO
Empresa: CZ VETERINARIA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2620, L 2620, F 198, S 8, H PO 11176, I/A 73 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-36
Empresa: ZERVET HEALTH SA
Apoderado
- Troncoso Garcia Cambon Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4387, L 4387, F 126, S 8, H PO 69263, I/A 2 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-36
Empresa: ZENDAL HEALTH SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4359, L 4359, F 45, S 8, H PO 68171, I/A 1 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-36
Empresa: PETIA VET HEALTH SA
Apoderado
- Troncoso Garcia Cambon Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4177, L 4177, F 153, S 8, H PO 61403, I/A 5 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-36
Empresa: BIALACTIS BIOTECH SL
Consejero
- Ameneiro Rivas Juan Carlos
- Daga Miraz Esther
- Daga Miraz Paula
- Fernandez Alvarez- Santullano Andres
- Troncoso Garcia Cambon Ricardo
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
- Troncoso Garcia Cambon Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3832, L 3832, F 47, S 8, H PO 53949, I/A 14 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-36
Empresa: BIALACTIS BIOTECH SL
Consejero
- Ameneiro Rivas Juan Carlos
- Daga Miraz Esther
- Daga Miraz Paula
- Fernandez Alvarez- Santullano Andres
- Troncoso Garcia Cambon Ricardo
Letrado Asesor
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
- Troncoso Garcia Cambon Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3832, L 3832, F 42, S 8, H PO 53949, I/A 5 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-36
Empresa: CZ VETERINARIA SA
Consejero
Presidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2620, L 2620, F 192, S 8, H PO 11176, I/A 63 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-36
Empresa: CZ VETERINARIA SA
Consejero
- ERIDANUS SL
- Troncoso Garcia Cambon Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2620, L 2620, F 192, S 8, H PO 11176, I/A 63 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-36
Empresa: CZ VETERINARIA SA
Apoderado
- Troncoso Garcia Cambon Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2620, L 2620, F 192, S 8, H PO 11176, I/A 62 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-36
Empresa: BIOFABRI SL
Apoderado
- Troncoso Garcia Cambon Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3462, L 3462, F 121, S 8, H PO 45971, I/A 19 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-36
VER MAS ACTOS
Información de TRONCOSO GARCIA CAMBON RICARDO
Mostramos los datos de TRONCOSO GARCIA CAMBON RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRONCOSO GARCIA CAMBON RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos