TRONCOSO FERNANDEZ DIEGO
Informe ejecutivo de TRONCOSO FERNANDEZ DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TRONCOSO FERNANDEZ DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES OFESAL G.C. SL | Apoderado | 28/06/2010 |
VINCULACIONES DE TRONCOSO FERNANDEZ DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRONCOSO FERNANDEZ DIEGO
Empresa: AROUSALIX SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Camiña Estevez Jaime
- Capeans Facorro Alberto
- Fernandez Dominguez Juan Manuel
- Troncoso Fernandez Diego
Consejero
- Camiña Estevez Jaime
- Capeans Facorro Alberto
- Fernandez Dominguez Juan Manuel
- Troncoso Fernandez Diego
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
- Troncoso Fernandez Diego
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3355, L 3355, F 2, S 8, H PO 43579, I/A 3 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-36
Empresa: MUIÑO DA BIRTA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Dominguez Juan Manuel
- Troncoso Fernandez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618, L 3618, F 42, S 8, H PO 49340, I/A 3 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-36
Empresa: AROUSALIX SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Camiña Estevez Jaime
- Capeans Facorro Alberto
- Fernandez Dominguez Juan Manuel
- Troncoso Fernandez Diego
Consejero
- Camiña Estevez Jaime
- Capeans Facorro Alberto
- Fernandez Dominguez Juan Manuel
- Troncoso Fernandez Diego
Presidente
Secretario
- Troncoso Fernandez Diego
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3355, L 3355, F 2, S 8, H PO 43579, I/A 2 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-36
Empresa: MUIÑO DA BIRTA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Dominguez Juan Manuel
- Troncoso Fernandez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618, L 3618, F 41, S 8, H PO 49340, I/A 2 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-36
Empresa: MUIÑO DA BIRTA SL
Administrador Mancomunado
- Dominguez Fernandez Antonio
- Fernandez Dominguez Juan Manuel
- Troncoso Fernandez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618, L 3618, F 41, S 8, H PO 49340, I/A 2 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-36
Empresa: PROMOCIONES OFESAL G.C. SL
Apoderado
- Troncoso Fernandez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1744 , F 80, S 8, H GC 17262, I/A 14 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-128-35
Empresa: MUIÑO DA BIRTA SL
Administrador Mancomunado
- Dominguez Fernandez Antonio
- Fernandez Dominguez Juan Manuel
- Troncoso Fernandez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618, L 3618, F 40, S 8, H PO 49340, I/A 1 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-36
Información de TRONCOSO FERNANDEZ DIEGO
Mostramos los datos de TRONCOSO FERNANDEZ DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRONCOSO FERNANDEZ DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos