TROMBETTA AMEDEO
Informe ejecutivo de TROMBETTA AMEDEO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TROMBETTA AMEDEO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAR ABIERTO GESTIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Unico | 03/04/2017 |
VINCULACIONES DE TROMBETTA AMEDEO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TROMBETTA AMEDEO
Empresa: LEGUA ZERO SL
Liquidador
- Trombetta Amedeo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2307 , F 84, S 8, H CA 54619, I/A 2 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-11
Empresa: LEGUA ZERO SL
Administrador Unico
- Trombetta Amedeo
Liquidador
- Trombetta Amedeo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2307 , F 84, S 8, H CA 54619, I/A 2 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-11
Empresa: LEGUA ZERO SL
Administrador Unico
- Trombetta Amedeo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2307 , F 84, S 8, H CA 54619, I/A 1 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-11
Administrador Unico
- Trombetta Amedeo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35714 , F 86, S 8, H M 641797, I/A 1 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-28
Información de TROMBETTA AMEDEO
Mostramos los datos de TROMBETTA AMEDEO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TROMBETTA AMEDEO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos