TRIVIÑO GALIANA ADAN
Informe ejecutivo de TRIVIÑO GALIANA ADAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TRIVIÑO GALIANA ADAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUTI FRUTI 2023 SL | Administrador Solidario | 04/01/2024 | |
RECICLAJES VEGABAJA SL | Administrador Solidario | 24/03/2021 | |
ZONA DE OCIO CIUDAD QUESADA SL | Administrador Solidario | 04/11/2020 |
VINCULACIONES DE TRIVIÑO GALIANA ADAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRIVIÑO GALIANA ADAN
Empresa: TUTI FRUTI 2023 SL
Administrador Solidario
- Panadero Gimenez Juan Manuel
- Triviño Galiana Adan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4628 , F 198, S 8, H A 188840, I/A 1 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-03
Empresa: RECICLAJES VEGABAJA SL
Administrador Solidario
- Panadero Gimenez Juan Manuel
- Triviño Galiana Adan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 158, S 8, H A 117599, I/A 3 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-03
Empresa: RECICLAJES VEGABAJA SL
Administrador Mancomunado
- Panadero Gimenez Juan Manuel
- Triviño Galiana Adan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 158, S 8, H A 117599, I/A 3 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-03
Empresa: ZONA DE OCIO CIUDAD QUESADA SL
Administrador Solidario
- Dabson Luz Estela
- Triviño Galiana Adan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327 , F 143, S 8, H A 171729, I/A 1 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-03
Empresa: RECICLAJES VEGABAJA SL
Administrador Mancomunado
- Panadero Gimenez Juan Manuel
- Triviño Galiana Adan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 157, S 8, H A 117599, I/A 1 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-03
Información de TRIVIÑO GALIANA ADAN
Mostramos los datos de TRIVIÑO GALIANA ADAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRIVIÑO GALIANA ADAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos