TRISTAN PUERTA ANGELES
Informe ejecutivo de TRISTAN PUERTA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TRISTAN PUERTA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEOPRI MEDITERRANEA SL | Administrador Unico | 08/01/2013 |
VINCULACIONES DE TRISTAN PUERTA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRISTAN PUERTA ANGELES
Empresa: ALDEBARAN GESTION NAUTICA SL
Administrador Unico
- Tristan Puerta Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44551 , F 115, S 8, H B 459588, I/A 3 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-08
Empresa: ALDEBARAN GESTION NAUTICA SL
Administrador Unico
- Tristan Puerta Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44551 , F 114, S 8, H B 459588, I/A 1 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-08
Empresa: BEOPRI MEDITERRANEA SL
Administrador Unico
- Tristan Puerta Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43537 , F 176, S 8, H B 431746, I/A 1 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Información de TRISTAN PUERTA ANGELES
Mostramos los datos de TRISTAN PUERTA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRISTAN PUERTA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos