TRISTAN ARANA MANUEL
Informe ejecutivo de TRISTAN ARANA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE TRISTAN ARANA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLATOS PREPARADOS SL | Socio Unico | 02/12/2011 | 26/06/2023 |
PLATOS TERMINADOS SL | Socio Unico | 30/05/2014 | 27/12/2021 |
RESTAURACIONES TRISTAN SL | Administrador Unico | 15/05/2015 | |
PLATOS TERMINADOS SL | Administrador Unico | 15/05/2015 | |
PLATOS PREPARADOS SL | Administrador Unico | 14/05/2015 | |
RESTAURACION PUERTA DEL SUR SL | Administrador Unico | 14/05/2015 |
VINCULACIONES DE TRISTAN ARANA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRISTAN ARANA MANUEL
Empresa: PLATOS TERMINADOS SL
Administrador Unico
- Tristan Arana Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1743 , F 135, S 8, H CA 29937, I/A 4 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-11
Empresa: RESTAURACIONES TRISTAN SL
Administrador Unico
- Tristan Arana Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 21, S 8, H CA 36705, I/A 2 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-11
Empresa: RESTAURACION PUERTA DEL SUR SL
Administrador Unico
- Tristan Arana Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 40, S 8, H CA 36710, I/A 2 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-11
Empresa: PLATOS PREPARADOS SL
Administrador Unico
- Tristan Arana Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 51, S 8, H CA 18599, I/A 3 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-11
Empresa: PLATOS TERMINADOS SL
Socio Único
- Tristan Arana Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1743 , F 134, S 8, H CA 29937, I/A 3 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-11
Empresa: PLATOS PREPARADOS SL
Socio Único
- Tristan Arana Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 51, S 8, H CA 18599, I/A 2 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-11
Información de TRISTAN ARANA MANUEL
Mostramos los datos de TRISTAN ARANA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRISTAN ARANA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos