TRISTAN ALCON ALBERTO MANUEL
Informe ejecutivo de TRISTAN ALCON ALBERTO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE TRISTAN ALCON ALBERTO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALTRISOL SL | Socio Unico | 14/09/2015 | |
MALTRISOL SL | Administrador Unico | 14/09/2015 |
VINCULACIONES DE TRISTAN ALCON ALBERTO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRISTAN ALCON ALBERTO MANUEL
Empresa: MALTRISOL SL
Administrador Unico
- Tristan Alcon Alberto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 34, S 8, H CA 48571, I/A 1 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-11
Empresa: MALTRISOL SL
Socio Único
- Tristan Alcon Alberto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 34, S 8, H CA 48571, I/A 1 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-11
Empresa: PLATOS TERMINADOS SL
Administrador Unico
- Tristan Alcon Alberto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1743 , F 135, S 8, H CA 29937, I/A 4 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-11
Empresa: RESTAURACIONES TRISTAN SL
Administrador Unico
- Tristan Alcon Alberto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 21, S 8, H CA 36705, I/A 2 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-11
Empresa: RESTAURACION PUERTA DEL SUR SL
Administrador Unico
- Tristan Alcon Alberto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 40, S 8, H CA 36710, I/A 2 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-11
Empresa: PLATOS PREPARADOS SL
Administrador Unico
- Tristan Alcon Alberto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 51, S 8, H CA 18599, I/A 3 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-11
Empresa: M.POLLO 2014 SL
Administrador Unico
- Tristan Alcon Alberto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119 , F 172, S 8, H CA 46408, I/A 1 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-11
Información de TRISTAN ALCON ALBERTO MANUEL
Mostramos los datos de TRISTAN ALCON ALBERTO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRISTAN ALCON ALBERTO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos