TRIÑAQUE PEREZ EZEQUIEL
Informe ejecutivo de TRIÑAQUE PEREZ EZEQUIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TRIÑAQUE PEREZ EZEQUIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADIO ARGO Y MAS SL | Socio Unico | 29/11/2016 | |
RADIO ARGO Y MAS SL | Administrador Unico | 29/11/2016 | |
PUBLITARGET SL | Administrador Unico | 22/12/2009 | |
PROMOCIONES Y SERVICIOS PUBLICITARIOS SA | Administrador Unico | 09/01/2009 |
VINCULACIONES DE TRIÑAQUE PEREZ EZEQUIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRIÑAQUE PEREZ EZEQUIEL
Empresa: RADIO ARGO Y MAS SL
Administrador Unico
- Triñaque Perez Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35288 , F 170, S 8, H M 634432, I/A 1 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Empresa: RADIO ARGO Y MAS SL
Socio Único
- Triñaque Perez Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35288 , F 170, S 8, H M 634432, I/A 1 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Administrador Unico
- Triñaque Perez Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 80, S 8, H M 61509, I/A 9 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-28
Empresa: PUBLITARGET SL
Administrador Unico
- Triñaque Perez Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 187, S 8, H M 16191, I/A 5 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-28
Administrador Unico
- Triñaque Perez Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 80, S 8, H M 61509, I/A 8 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-28
Información de TRIÑAQUE PEREZ EZEQUIEL
Mostramos los datos de TRIÑAQUE PEREZ EZEQUIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRIÑAQUE PEREZ EZEQUIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos