TRILLO PEREZ JAVIER
Informe ejecutivo de TRILLO PEREZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TRILLO PEREZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPORAGA SA | Apoderado Solidario | 26/09/2023 | |
RAGA MEDIO AMBIENTE SA | Apoderado Solidario | 26/09/2023 | |
RICOTECA SERVICIOS Y GESTIONES SL | Apoderado Solidario | 26/09/2023 | |
RAGA MEDIO AMBIENTE SA | Apoderado | 30/03/2023 | |
GRUPORAGA SA | Apoderado | 30/03/2023 | |
RAGA MEDIO AMBIENTE SA | Apoderado Mancomunado | 31/12/2020 | |
RAGA MEDIO AMBIENTE SA | Apoderado Solidario | 03/11/2020 | |
GRUPORAGA SA | Apoderado Solidario | 03/11/2020 |
VINCULACIONES DE TRILLO PEREZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRILLO PEREZ JAVIER
Empresa: RAGA MEDIO AMBIENTE SA
Apoderado Solidario
- Trillo Perez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40903 , F 60, S 8, H M 366088, I/A 34 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: GRUPORAGA SA
Apoderado Solidario
- Trillo Perez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31069 , F 157, S 8, H M 67684, I/A 121 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: RICOTECA SERVICIOS Y GESTIONES SL
Apoderado Solidario
- Trillo Perez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40757 , F 72, S 8, H M 709657, I/A 24 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: GRUPORAGA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31069 , F 155, S 8, H M 67684, I/A 118 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: RAGA MEDIO AMBIENTE SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40903 , F 59, S 8, H M 366088, I/A 31 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: RAGA MEDIO AMBIENTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Raga Garcia Gonzalo
- Trillo Perez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40903 , F 49, S 8, H M 366088, I/A 14 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-28
Empresa: GRUPORAGA SA
Apoderado Solidario
- De La Cruz Cielos Luis
- Medina De La Cruz Ricardo
- Mijangos San Martin Victorino
- Trillo Perez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31069 , F 145, S 8, H M 67684, I/A 97 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28
Empresa: RAGA MEDIO AMBIENTE SA
Apoderado Solidario
- De La Cruz Cielos Luis
- Medina De La Cruz Ricardo
- Mijangos San Martin Victorino
- Trillo Perez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40903 , F 47, S 8, H M 366088, I/A 11 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28
Información de TRILLO PEREZ JAVIER
Mostramos los datos de TRILLO PEREZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRILLO PEREZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos