TRILLO CRUZ SALVADOR
Informe ejecutivo de TRILLO CRUZ SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TRILLO CRUZ SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUSAL GESTION PATRIMONIAL Y FINANCIERA SL | Consejero | 14/06/2011 | 02/05/2014 |
ORIGEN GLOBAL CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 17/02/2010 | 07/08/2012 |
VINCULACIONES DE TRILLO CRUZ SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRILLO CRUZ SALVADOR
Consejero Delegado
Consejero
- Fuentes Dominguez Luis
- Trillo Cruz Salvador
- Trillo Lopez Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5384 , F 169, S 8, H SE 89975, I/A 3 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-41
Empresa: ORIGEN GLOBAL CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Ogallar Maria Isabel
- Trillo Cruz Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5198 , F 181, S 8, H SE 85286, I/A 2 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-41
Consejero Delegado
Consejero
- Fuentes Dominguez Luis
- Trillo Cruz Salvador
- Trillo Lopez Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5384 , F 167, S 8, H SE 89975, I/A 1 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-41
Empresa: ORIGEN GLOBAL CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Ogallar Maria Isabel
- Trillo Cruz Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5198 , F 180, S 8, H SE 85286, I/A 1 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-41
Información de TRILLO CRUZ SALVADOR
Mostramos los datos de TRILLO CRUZ SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRILLO CRUZ SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos