TRIGUEROS RODRIGO FERNANDO
Informe ejecutivo de TRIGUEROS RODRIGO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE TRIGUEROS RODRIGO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO ANDALUZ DE ESTUDIOS EMPRESARIALES SL | Apoderado Solidario | 14/02/2013 |
VINCULACIONES DE TRIGUEROS RODRIGO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRIGUEROS RODRIGO FERNANDO
Empresa: ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS SA
Administrador Solidario
- De Linaza Lopez Francisco Javier
- Ruiz Lopez Jose Alfredo
- Trigueros Rodrigo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 7013, I/A 15 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-04
Empresa: ALMERIMATIK SA
Administrador Solidario
- Sanchez Aranda Ana Maria
- Trigueros Rodrigo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 157, S 8, H AL 1402, I/A 21 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-04
Empresa: ALMERIA 2000 SL
Administrador Solidario
- Ruiz Lopez Jose Alfredo
- Trigueros Rodrigo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 285 , F 126, S 8, H AL 8041, I/A 3 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-04
Empresa: AVALNA SL
Liquidador Solidario
- Fernandez Marin Jose Luis
- Hernes Prat Luis
- Trigueros Rodrigo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4156, L 3066, F 14, S 8, H MA 87248, I/A 4 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-29
Empresa: APPOLO SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Liquidador Solidario
- De Linaza Lopez Francisco Javier
- Trigueros Rodrigo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025 , F 112, S 8, H AL 51779,1 , I/ 2 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-7-04
Empresa: APPOLO SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Administrador Solidario
- De Linaza Lopez Francisco Javier
- Trigueros Rodrigo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025 , F 112, S 8, H AL 51779,1 , I/ 2 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-7-04
Empresa: APPOLO SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Administrador Solidario
- De Linaza Lopez Francisco Javier
- Trigueros Rodrigo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025 , F 112, S 8, H AL 51779,1 , I/ 1 (20/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-04
Empresa: BOLSA GEST 2000 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Linaza Lopez Francisco Javier
- Ruiz Lopez Alfredo
- Trigueros Rodrigo Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 62, S 8, H AL 9963, I/A 7 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-04
Liquidador Mancomunado
- Castilla Morales Ernesto
- Martinez Cano Diego
- Trigueros Rodrigo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1615 , F 122, S 8, H AL 42379, I/A 2 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-04
Consejero Delegado Mancomunado
- Castilla Morales Ernesto
- Ruano Cespedes Fernando
- Trigueros Rodrigo Fernando
Consejero
- Cano Garcia Jose
- Castilla Morales Ernesto
- Martinez Cano Diego
- Martinez Gallego Juan
- Ruano Cespedes Fernando
- Trigueros Rodrigo Fernando
Presidente
Secretario
- Trigueros Rodrigo Fernando
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1615 , F 122, S 8, H AL 42379, I/A 2 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-04
VER MAS ACTOS
Información de TRIGUEROS RODRIGO FERNANDO
Mostramos los datos de TRIGUEROS RODRIGO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRIGUEROS RODRIGO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos