TRIGUEROS IRADIER MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de TRIGUEROS IRADIER MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TRIGUEROS IRADIER MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EDITORIAL TELE 5 SA | Apoderado | 06/11/2017 | |
CONECTA 5 TELECINCO SA | Apoderado | 31/10/2017 |
VINCULACIONES DE TRIGUEROS IRADIER MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRIGUEROS IRADIER MARIA VICTORIA
Apoderado
- Trigueros Iradier Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39081 , F 103, S 8, H M 638404, I/A 14 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Apoderado Solidario
- Trigueros Iradier Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26418 , F 107, S 8, H M 395685, I/A 34 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: GRUPO EDITORIAL TELE 5 SA
Apoderado
- Trigueros Iradier Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32506 , F 140, S 8, H M 53411, I/A 26 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
Empresa: CONECTA 5 TELECINCO SA
Apoderado
- Trigueros Iradier Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35533 , F 120, S 8, H M 241460, I/A 40 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-28
Empresa: SOGECABLE EDITORIAL SL
Apoderado Solidario
- Trigueros Iradier Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26418 , F 102, S 8, H M 395685, I/A 27 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Empresa: CONCURSOS MULTIPLATAFORMAS SA
Apoderado
- Trigueros Iradier Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35520 , F 107, S 8, H M 638404, I/A 8 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-28
Información de TRIGUEROS IRADIER MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de TRIGUEROS IRADIER MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRIGUEROS IRADIER MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos