TRIGO OLLERO ROSARIO
Informe ejecutivo de TRIGO OLLERO ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TRIGO OLLERO ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENOVABLES Y NATURALEZA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 24/08/2023 | |
RENOVABLES Y NATURALEZA SL | Consejero | 24/08/2023 | |
CRITERION MANAGEMENT & SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 08/01/2009 | 21/09/2017 |
VINCULACIONES DE TRIGO OLLERO ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRIGO OLLERO ROSARIO
Empresa: RENOVABLES Y NATURALEZA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1840 , F 50, S 8, H CO 22608, I/A 2 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-14
Empresa: 3TRIGOS SL
Administrador Unico
- Trigo Ollero Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 63, S 8, H CO 28417, I/A 2 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-14
Empresa: 3TRIGOS SL
Administrador Unico
- Trigo Ollero Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 61, S 8, H CO 28417, I/A 1 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-14
Información de TRIGO OLLERO ROSARIO
Mostramos los datos de TRIGO OLLERO ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRIGO OLLERO ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos