TRIGO BAYARTE JESUS
Informe ejecutivo de TRIGO BAYARTE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TRIGO BAYARTE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARADULCES SL | Vicepresidente | 02/05/2013 | |
ARADULCES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 02/05/2013 | |
ARADULCES SL | Consejero | 02/05/2013 | |
NUEVA UNION CANAL IMPULSO SL | Consejero Delegado | 31/08/2012 | |
NUEVA UNION CANAL IMPULSO SL | Consejero | 31/08/2012 | |
NUEVA UNION CANAL IMPULSO SL | Secretario | 29/03/2012 | 31/08/2012 |
NUEVA UNION CANAL IMPULSO SL | Presidente | 29/03/2012 | |
LOSTAL 2000 SL | Administrador Solidario | 24/11/2011 |
VINCULACIONES DE TRIGO BAYARTE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRIGO BAYARTE JESUS
Empresa: ARADULCES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez Redrado Jesus
- Trigo Bayarte Jesus
Consejero
- Allueva Pastor Ramon
- Perez Redrado Jesus
- Perez Ubide Pedro Antonio
- Piñero Esteban Antonio
- Trigo Bayarte Jesus
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Trigo Bayarte Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 134, S 8, H Z 20961, I/A B (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-50
Empresa: NUEVA UNION CANAL IMPULSO SL
Consejero Delegado
- Trigo Bayarte Jesus
Consejero
- Trigo Bayarte Jesus
Secretario
- Trigo Bayarte Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23463 , F 78, S 8, H M 420907, I/A 8 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Empresa: NUEVA UNION CANAL IMPULSO SL
Presidente
Secretario
- Trigo Bayarte Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23463 , F 77, S 8, H M 420907, I/A 7 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-28
Empresa: NUEVA UNION CANAL IMPULSO SL
Presidente
- Trigo Bayarte Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23463 , F 77, S 8, H M 420907, I/A 7 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-28
Empresa: LOSTAL 2000 SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Adan Luis Benjamin
- Trigo Bayarte Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 94, S 8, H Z 23155, I/A 3 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-50
Información de TRIGO BAYARTE JESUS
Mostramos los datos de TRIGO BAYARTE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRIGO BAYARTE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos