TRIGINER ARENY JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de TRIGINER ARENY JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TRIGINER ARENY JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAMA ARTIMATICA SL | Administrador Solidario | 30/01/2014 | |
TRIGINER ALIMENTACION SL | Administrador Unico | 17/01/2013 | |
TRIGINER ARENY SL | Administrador Unico | 17/01/2013 |
VINCULACIONES DE TRIGINER ARENY JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRIGINER ARENY JOSEP MARIA
Empresa: TRAMA ARTIMATICA SL
Administrador Solidario
- Triginer Areny Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37865 , F 107, S 8, H B 315973, I/A 4 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-08
Empresa: TRANSPORTES DE HORMIGONES RUBI SL
Administrador Unico
- Triginer Areny Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31811 , F 52, S 8, H B 197126, I/A 6 (01/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-08
Empresa: TRANSPORTES DE HORMIGONES RUBI SL
Administrador Unico
- Triginer Areny Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31811 , F 51, S 8, H B 197126, I/A 4 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
Empresa: TRIGINER ARENY SL
Administrador Unico
- Triginer Areny Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20489 , F 176, S 8, H B 6540, I/A 10 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Empresa: TRIGINER ALIMENTACION SL
Administrador Unico
- Triginer Areny Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21928 , F 102, S 8, H B 29480, I/A 12 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Información de TRIGINER ARENY JOSEP MARIA
Mostramos los datos de TRIGINER ARENY JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRIGINER ARENY JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos