TRIAS GIL GEORGINA
Informe ejecutivo de TRIAS GIL GEORGINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TRIAS GIL GEORGINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIBERA TU TALENTO FORMACION Y DESARROLLO SL | Administrador Unico | 23/01/2024 |
VINCULACIONES DE TRIAS GIL GEORGINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRIAS GIL GEORGINA
Administrador Unico
- Trias Gil Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36251 , F 163, S 8, H M 651364, I/A 4 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Administrador Unico
- Trias Gil Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36251 , F 163, S 8, H M 651364, I/A 3 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Administrador Unico
- Trias Gil Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36251 , F 163, S 8, H M 651364, I/A 2 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-28
Administrador Solidario
- Corominas Nogal Oscar
- Trias Gil Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36251 , F 163, S 8, H M 651364, I/A 2 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-28
Administrador Solidario
- Corominas Nogal Oscar
- Trias Gil Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36251 , F 160, S 8, H M 651364, I/A 1 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-28
Información de TRIAS GIL GEORGINA
Mostramos los datos de TRIAS GIL GEORGINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRIAS GIL GEORGINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos