TRIAS ALBAREDA JORGE
Informe ejecutivo de TRIAS ALBAREDA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TRIAS ALBAREDA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENINSULA BALEAR CARGO SL | Administrador Solidario | 23/11/2017 | |
MORA GARI SL | Administrador Solidario | 30/04/2013 | |
TRANSPORTS TRIAS GERMANS SL | Apoderado | 12/03/2013 |
VINCULACIONES DE TRIAS ALBAREDA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRIAS ALBAREDA JORGE
Empresa: PENINSULA BALEAR CARGO SL
Administrador Solidario
- Trias Albareda Enrique
- Trias Albareda Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6022, L 3328, F 198, S 8, H V 59170, I/A 10 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-46
Empresa: MORA GARI SL
Administrador Solidario
- Trias Albareda Enrique
- Trias Albareda Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 44, S 8, H PM 13169, I/A 9 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-07
Empresa: MORA GARI SL
Administrador Solidario
- Mora Gari Guillermo
- Trias Albareda Enrique
- Trias Albareda Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 44, S 8, H PM 13169, I/A 9 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-07
Empresa: TRANSPORTS TRIAS GERMANS SL
Apoderado
- Trias Albareda Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31742 , F 208, S 8, H B 3412, I/A 12 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-08
Empresa: TRANSPORTS TRIAS GERMANS SL
Administrador
- Trias Albareda Enrique
- Trias Albareda Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31742 , F 208, S 8, H B 3412, I/A 11 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-08
Empresa: MORA GARI SL
Administrador Solidario
- Mora Gari Guillermo
- Trias Albareda Enrique
- Trias Albareda Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 43, S 8, H PM 13169, I/A 8 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-07
Información de TRIAS ALBAREDA JORGE
Mostramos los datos de TRIAS ALBAREDA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRIAS ALBAREDA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos