TRIANO SUAREZ JUAN FRANCISCO
Informe ejecutivo de TRIANO SUAREZ JUAN FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TRIANO SUAREZ JUAN FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IST APLIHOME SL | Administrador Unico | 29/11/2018 |
VINCULACIONES DE TRIANO SUAREZ JUAN FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRIANO SUAREZ JUAN FRANCISCO
Empresa: IST APLIHOME SL
Administrador Unico
- Triano Suarez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46648 , F 170, S 8, H B 526565, I/A 1 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-08
Empresa: LA COLINA DE ALBARROSA SL
Administrador Solidario
- Triano Suarez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45495 , F 58, S 8, H B 489730, I/A 2 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-08
Empresa: INSERTEF LLOBREGAT SL
Liquidador
- Triano Suarez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44628 , F 2, S 8, H B 461674, I/A 2 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-08
Empresa: INSERTEF LLOBREGAT SL
Administrador Solidario
- Pascual Muro Antonio Jesus
- Triano Suarez Juan Francisco
Liquidador
- Triano Suarez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44628 , F 2, S 8, H B 461674, I/A 2 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-08
Empresa: LA COLINA DE ALBARROSA SL
Administrador Solidario
- Lopez Calero Pedro
- Triano Suarez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45495 , F 57, S 8, H B 489730, I/A 1 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-08
Empresa: INSERTEF LLOBREGAT SL
Administrador Solidario
- Pascual Muro Antonio Jesus
- Triano Suarez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44628 , F 1, S 8, H B 461674, I/A 1 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-08
Información de TRIANO SUAREZ JUAN FRANCISCO
Mostramos los datos de TRIANO SUAREZ JUAN FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRIANO SUAREZ JUAN FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos