TRIANA CASANUEVA ALMUDENA
Informe ejecutivo de TRIANA CASANUEVA ALMUDENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TRIANA CASANUEVA ALMUDENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPAMENTO EN CASA SL | Apoderado | 05/07/2022 | |
MINI MUNDO DE LOS NIÑOS SL | Liquidador | 25/06/2014 |
VINCULACIONES DE TRIANA CASANUEVA ALMUDENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRIANA CASANUEVA ALMUDENA
Empresa: CAMPAMENTO EN CASA SL
Apoderado
- Triana Casanueva Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 21, S 8, H M 650175, I/A 4 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-28
Empresa: CAMPAMENTO EN CASA SL
Administrador Solidario
- Balsera Coello Rocio
- Triana Casanueva Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 20, S 8, H M 650175, I/A 3 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-28
Empresa: CAMPAMENTO EN CASA SL
Administrador Solidario
- Balsera Coello Rocio
- Triana Casanueva Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36180 , F 19, S 8, H M 650175, I/A 1 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-28
Empresa: MINI MUNDO DE LOS NIÑOS SL
Liquidador
- Triana Casanueva Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20122 , F 201, S 8, H M 355265, I/A 4 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28
Empresa: MINI MUNDO DE LOS NIÑOS SL
Administrador Unico
- Triana Casanueva Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20122 , F 201, S 8, H M 355265, I/A 4 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28
Empresa: MINI MUNDO DE LOS NIÑOS SL
Administrador Unico
- Triana Casanueva Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20122 , F 199, S 8, H M 355265, I/A 3 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-28
Empresa: MINI MUNDO DE LOS NIÑOS SL
Administrador Solidario
- Leyva Sarria Maria
- Triana Casanueva Almudena
- Triana Casanueva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20122 , F 199, S 8, H M 355265, I/A 3 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-28
Información de TRIANA CASANUEVA ALMUDENA
Mostramos los datos de TRIANA CASANUEVA ALMUDENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRIANA CASANUEVA ALMUDENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos