TREZISE MICHAEL JOHN
Informe ejecutivo de TREZISE MICHAEL JOHN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE TREZISE MICHAEL JOHN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASAHUB GROUP SL | Administrador Unico | 08/11/2023 | |
COMERCIAL AITANOVA SL | Administrador Unico | 04/10/2023 | |
COMERCIAL AITANOVA SL | Socio Unico | 11/04/2016 | |
MANGO LILY SL | Socio Unico | 18/07/2014 | |
MANGO LILY SL | Administrador Unico | 18/07/2014 |
VINCULACIONES DE TREZISE MICHAEL JOHN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TREZISE MICHAEL JOHN
Empresa: CASAHUB GROUP SL
Administrador Unico
- Trezise Michael John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6415, L 5323, F 189, S 8, H MA177614, I/A 1 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
Empresa: COMERCIAL AITANOVA SL
Administrador Unico
- Trezise Michael John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4879, L 3787, F 124, S 8, H MA109163, I/A 6 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-29
Empresa: BARBER CROWD SL
Administrador Unico
Socio único
- Trezise Michael John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5667, L 4574, F 64, S 8, H MA142023, I/A 2 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-29
Empresa: BARBER CROWD SL
Socio Único
- Trezise Michael John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5667, L 4574, F 64, S 8, H MA142023, I/A 1 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-29
Empresa: WHATEVER IT TAKES SL
Socio Único
- Trezise Michael John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5560, L 4467, F 88, S 8, H MA136521, I/A 1 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-29
Empresa: PAN & MERMELADA SL
Socio Único
- Trezise Michael John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534, L 4441, F 170, S 8, H MA135123, I/A 1 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-29
Empresa: COMERCIAL AITANOVA SL
Socio Único
- Trezise Michael John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4879, L 3787, F 124, S 8, H MA109163, I/A 4 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-29
Empresa: FUNKY FLAVA SL
Socio Único
- Trezise Michael John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932, L 2843, F 211, S 8, H MA 80839, I/A 6 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-29
Empresa: MANGO LILY SL
Administrador Unico
- Trezise Michael John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5301, L 4208, F 1, S 8, H MA124083, I/A 1 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-29
Empresa: MANGO LILY SL
Socio Único
- Trezise Michael John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5301, L 4208, F 1, S 8, H MA124083, I/A 1 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-29
Información de TREZISE MICHAEL JOHN
Mostramos los datos de TREZISE MICHAEL JOHN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TREZISE MICHAEL JOHN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos