TREVIÑO ZABALA ANGEL
Informe ejecutivo de TREVIÑO ZABALA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TREVIÑO ZABALA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
G93 TELECOMUNICACIONES SL | Apoderado | 16/12/2015 | |
COMERCIAL ETE SL | Administrador Unico | 15/03/2010 | 15/06/2013 |
G93 TELECOMUNICACIONES SL | Vicesecret. | 14/08/2009 | |
G93 TELECOMUNICACIONES SL | Consejero | 14/08/2009 | |
GESMAY SL | Administrador Solidario | 08/06/2009 |
VINCULACIONES DE TREVIÑO ZABALA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TREVIÑO ZABALA ANGEL
Empresa: G93 TELECOMUNICACIONES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Etchecopar Rico Jose Javier
- San Roman Otegui Juan-carlos
- Treviño Zabala Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 39, S 8, H SS 4451, I/A 22 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-20
Empresa: COMERCIAL ETE SL
Administrador Unico
- Treviño Zabala Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1092 , F 109, S 8, H SS 2116, I/A 15 (15/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-20
Empresa: COMERCIAL ETE SA
Administrador Unico
- Treviño Zabala Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1092 , F 107, S 8, H SS 2116, I/A 14 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-20
Empresa: G93 TELECOMUNICACIONES SL
Consejero
- Treviño Zabala Angel
Vicesecret.
- Treviño Zabala Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 38, S 8, H SS 4451, I/A 18 (14/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-20
Empresa: GESMAY SA
Administrador Solidario
- Etchecopar Rico Jose Javier
- Treviño Zabala Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1220 , F 154, S 8, H SS 4453, I/A 12 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-20
Información de TREVIÑO ZABALA ANGEL
Mostramos los datos de TREVIÑO ZABALA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TREVIÑO ZABALA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos