TREPAT CARBONELL LUIS
Informe ejecutivo de TREPAT CARBONELL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE TREPAT CARBONELL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANKE ESPAÑA SA | Secretario No Consejero | 06/11/2012 | |
FRANKE ESPAÑA SA | Secretario No Consejero | 08/11/2011 |
VINCULACIONES DE TREPAT CARBONELL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TREPAT CARBONELL LUIS
Empresa: AMPLIACION DE NEREA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Fernandez Carlos Javier
- Barcas Lewkowicz Hila
- Basolas Tena Antonio
- Berenguer Marsal Enrique
- Egea Krauel Jose Maria
- Felip Font Joan
- Fernandez Alvarez Manuel
- Garcia Esteban Javier
- Juan Ferrer Rosa
- Lombardia Escudero Almudena
- Marco Real Carlos
- Martinez Castro Sergio Carlos
- Mayor Bellosta Marta
- Rivero Aranda Juan Jose
- Siso Gurriaran Magin
- Totusaus Calve Jordi
- Trepat Carbonell Luis
- Velasco Miranda Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274 , F 135, S 8, H ZA 6143, I/A 9 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-49
Empresa: MOBILE ADVERTISING SL
Secretario No Consejero
- Trepat Carbonell Luis
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40944 , F 64, S 8, H B 341603, I/A 18 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-171-08
Empresa: THE ETAILERS SL
Apoderado Solidario
- Capdevila Miro Joaquim
- Trepat Carbonell Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42527 , F 59, S 8, H B 397510, I/A 14 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-08
Empresa: AEGIS SECURITY SL
Secretario No Consejero
- Trepat Carbonell Luis
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43585 , F 197, S 8, H B 313258, I/A 33 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-08
Empresa: THE ETAILERS SL
Apoderado Solidario
- Capdevila Miro Joaquim
- Trepat Carbonell Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42527 , F 58, S 8, H B 397510, I/A 12 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-08
Empresa: SYNERGIC PARTNERS SL
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
- Trepat Carbonell Luis
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40100 , F 68, S 8, H B 329176, I/A 12 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-08
Empresa: TIME MANAGEMENT SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
- Trepat Carbonell Luis
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21819 , F 134, S 8, H M 388718, I/A 9 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
Empresa: NEW BROADBAND NETWORK SOLUTIONS SL
Presidente
Secretario
- Trepat Carbonell Luis
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29139 , F 204, S 8, H M 392824, I/A 18 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
Empresa: FRANKE ESPAÑA SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Trepat Carbonell Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38255 , F 223, S 8, H B 24480, I/A 147 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-221-08
Empresa: FRANKE ESPAÑA SA
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
- Trepat Carbonell Luis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38255 , F 222, S 8, H B 24480, I/A 145 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-08
VER MAS ACTOS
Información de TREPAT CARBONELL LUIS
Mostramos los datos de TREPAT CARBONELL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TREPAT CARBONELL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos