TREMOSA PANO ASUNCION INGRID
Informe ejecutivo de TREMOSA PANO ASUNCION INGRID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TREMOSA PANO ASUNCION INGRID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SINTREMO SL | Secretario | 24/01/2023 | |
SINTREMO SL | Consejero | 24/01/2023 | |
SINTREMO SL | Consejero Delegado Solidario | 24/01/2023 | |
JOINTRE SA | Apoderado | 17/05/2013 | |
CEJABAR SL | Administrador Unico | 05/03/2013 |
VINCULACIONES DE TREMOSA PANO ASUNCION INGRID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TREMOSA PANO ASUNCION INGRID
Empresa: SINTREMO SL
Consejero Delegado Solidario
- Tremosa Pano Asuncion Ingrid
- Tremosa Pano Jesus
Consejero
- Tremosa Nadal Jesus Joaquin
- Tremosa Pano Asuncion Ingrid
- Tremosa Pano Jesus
Presidente
Secretario
- Tremosa Pano Asuncion Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345, L 180, F 130, S 8, H HU 4176, I/A 7 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-22
Empresa: MONTRESA SL
Administrador Solidario
- Bronchal Marques Santiago
- Lopez Barles Francisco
- Montanuy Tremosa Joaquin Eleuterio
- Tremosa Pano Asuncion Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 384, L 216, F 203, S 8, H HU 515, I/A 7 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-22
Empresa: JOINTRE SA
Apoderado
- Tremosa Pano Asuncion Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 76, S 8, H HU 678, I/A 9 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-22
Empresa: MONTRESA SL
Administrador Solidario
- Bronchal Marques Santiago
- Lopez Barles Francisco
- Montanuy Tremosa Joaquin Eleuterio
- Tremosa Pano Asuncion Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 384, L 216, F 203, S 8, H HU 515, I/A 6 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-22
Empresa: CEJABAR SL
Administrador Unico
- Tremosa Pano Asuncion Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 348 , F 57, S 8, H L 6286, I/A 11 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-25
Empresa: CEJABAR SL
Administrador Mancomunado
- Tremosa Nadal Jesus Joaquin
- Tremosa Pano Asuncion Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 348 , F 57, S 8, H L 6286, I/A 11 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-25
Información de TREMOSA PANO ASUNCION INGRID
Mostramos los datos de TREMOSA PANO ASUNCION INGRID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TREMOSA PANO ASUNCION INGRID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos