TREFOIS FREDERIC A M
Informe ejecutivo de TREFOIS FREDERIC A M
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TREFOIS FREDERIC A M
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIVIMAR IBERIA SL | Socio Unico | 16/07/2021 | |
PIVIMAR IBERIA SL | Administrador Unico | 16/07/2021 |
VINCULACIONES DE TREFOIS FREDERIC A M
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TREFOIS FREDERIC A M
Empresa: PIVIMAR IBERIA SL
Administrador Unico
- Trefois Frederic A M
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42253 , F 70, S 8, H M 748026, I/A 1 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-28
Empresa: PIVIMAR IBERIA SL
Socio Único
- Trefois Frederic A M
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42253 , F 70, S 8, H M 748026, I/A 1 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-28
Empresa: ISOLUX INGENIERIA SA
Apoderado
- Trefois Frederic A M
- Trefois Frederic A M
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28798 , F 34, S 8, H M 392783, I/A 170 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Empresa: ISOLUX INGENIERIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27335 , F 223, S 8, H M 392783, I/A 123 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-28
Información de TREFOIS FREDERIC A M
Mostramos los datos de TREFOIS FREDERIC A M que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TREFOIS FREDERIC A M, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos