TRAZSI SZILVIA
Informe ejecutivo de TRAZSI SZILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TRAZSI SZILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEAUTY SCHOOL CANARIAS SL | Administrador Solidario | 24/08/2017 | |
KENIRO NETWORK SL | Administrador Unico | 31/03/2015 |
VINCULACIONES DE TRAZSI SZILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRAZSI SZILVIA
Empresa: BEAUTY SCHOOL CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Trazsi Szilvia
- Zsanett Zelei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3518 , F 201, S 8, H TF 59598, I/A 1 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-38
Empresa: BLACKDEVIL SL
Administrador Unico
- Trazsi Szilvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3309 , F 81, S 8, H TF 52980, I/A 2 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-38
Empresa: BLACKDEVIL SL
Administrador Mancomunado
- Mate Viktoria Csecseyne
- Trazsi Szilvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3309 , F 81, S 8, H TF 52980, I/A 2 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-38
Empresa: BLACKDEVIL SL
Administrador Mancomunado
- Mate Viktoria Csecseyne
- Trazsi Szilvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3309 , F 78, S 8, H TF 52980, I/A 1 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-38
Información de TRAZSI SZILVIA
Mostramos los datos de TRAZSI SZILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRAZSI SZILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos