TRAVIESO ROMERO JORGE
Informe ejecutivo de TRAVIESO ROMERO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TRAVIESO ROMERO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 20/05/2010 | 06/03/2012 |
TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Apoderado | 19/05/2010 | 05/03/2012 |
VINCULACIONES DE TRAVIESO ROMERO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRAVIESO ROMERO JORGE
Empresa: TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Travieso Romero Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29306 , F 9, S 8, H M 27862, I/A 305 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-28
Empresa: TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Apoderado
- Travieso Romero Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22658 , F 102, S 8, H M 213180, I/A 330 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-28
Empresa: TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Hernandez Sanz Juan Carlos
- Rebollo Rodriguez Mayca
- Travieso Romero Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16120 , F 103, S 8, H M 27862, I/A 253 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-28
Empresa: TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Apoderado
- Hernandez Sanz Juan Carlos
- Rebollo Rodriguez Mayca
- Travieso Romero Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22658 , F 78, S 8, H M 213180, I/A 282 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-28
Información de TRAVIESO ROMERO JORGE
Mostramos los datos de TRAVIESO ROMERO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRAVIESO ROMERO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos