TRAVER QUILES DOMINGO
Informe ejecutivo de TRAVER QUILES DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TRAVER QUILES DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PINO ALTO SA | Apoderado Mancomunado | 06/05/2022 | |
PINO ALTO SA | Apoderado Solidario | 06/05/2022 | |
PINO ALTO SA | Secretario | 04/02/2020 | |
PINO ALTO SA | Consejero | 04/02/2020 | |
DAMOS VALOR SL | Administrador Solidario | 05/09/2014 | |
HOTELES VISTAMAR SL | Consejero Delegado | 04/06/2013 | |
HOTELES VISTAMAR SL | Consejero | 04/06/2013 |
VINCULACIONES DE TRAVER QUILES DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRAVER QUILES DOMINGO
Empresa: PINO ALTO SA
Apoderado Mancomunado
- Crespo Casabella Jorge
- Oriol Rovira Juan
- Parisi Corcoles Salvador
- Traver Quiles Domingo
Apoderado Solidario
- Crespo Casabella Jorge
- Traver Quiles Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 855 , F 14, S 8, H T 4884, I/A 37 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-43
Empresa: PINO ALTO SA
Consejero
- Crespo Casabella Jorge
- INVERSORA VEROLAR SL
- SAMCLADA SL
- Traver Quiles Domingo
Presidente
Secretario
- Traver Quiles Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 855 , F 11, S 8, H T 4884, I/A 33 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-43
Empresa: PINO ALTO SA
Consejero
- Crespo Casabella Jorge
- INVERSORA VEROLAR SL
- SAMCLADA SL
- Traver Quiles Domingo
Presidente
Secretario
- Traver Quiles Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 855 , F 11, S 8, H T 4884, I/A 33 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-43
Empresa: DAMOS VALOR SL
Administrador Solidario
- Salas Rodriguez Maria Teresa
- Traver Quiles Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833 , F 102, S 8, H T 47258, I/A 1 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-43
Empresa: PINO ALTO SA
Consejero
- Crespo Casabella Jorge
- INVERSORA VEROLAR SL
- SAMCLADA SL
- Traver Quiles Domingo
Presidente
Secretario
- Traver Quiles Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 855 , F 11, S 8, H T 4884, I/A 32 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-43
Empresa: PINO ALTO SA
Consejero
- Crespo Casabella Jorge
- INVERSORA VEROLAR SL
- SAMCLADA SA
- Traver Quiles Domingo
Presidente
Secretario
- Traver Quiles Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 855 , F 11, S 8, H T 4884, I/A 32 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-43
Empresa: HOTELES VISTAMAR SL
Consejero Delegado
- Traver Quiles Domingo
Consejero
- CAIPRI MANOTEL SL
- INVERSORA VEROLAR SL
- JOMISA III SL
- Traver Quiles Domingo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 218, S 8, H T 7283, I/A 13 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-43
Empresa: HOTELES VISTAMAR SL
Consejero Delegado
- Traver Quiles Domingo
Consejero
- Crespo Casabell Jorge
- Oriol Rovira Juan
- Traver Quiles Domingo
- Traver Quiles Domingo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 218, S 8, H T 7283, I/A 13 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-43
Información de TRAVER QUILES DOMINGO
Mostramos los datos de TRAVER QUILES DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRAVER QUILES DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos