TRAVE PIQUE FERRAN
Informe ejecutivo de TRAVE PIQUE FERRAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE TRAVE PIQUE FERRAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORIA ESTRATEGICA EN COMERCIO ELECTRONICO SL | Apoderado Solidario | 28/09/2021 | |
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | Apoderado Mancomunado | 12/07/2010 |
VINCULACIONES DE TRAVE PIQUE FERRAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRAVE PIQUE FERRAN
Apoderado Mancomunado
- Flaquer Borras Marc
- Martin Muñoz Alba
- Rodriguez Perez Fernando
- Rodriguez Perez Fernando
- Trave Pique Ferran
Apoderado Solidario
Apoderado
- Trave Pique Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45470 , F 95, S 8, H B 319740, I/A 35 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Trave Pique Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45470 , F 93, S 8, H B 319740, I/A 33 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-08
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcaraz Esteban Javier
- Alonso Higuera Yolanda
- Alonso Polledo Maria Del Carmen
- Alonso Sanchez Jose Maria
- Alvarez Garcia Alberto
- Angulo Garcia Amelia Isabel
- Arbos Tomas Sebastian
- Bañuls Fueyo Maria Jesus
- Barta Pastor Emilio
- Benito Tomas Nuria
- Bonell Puente Francisco Javier
- Bonilla Santamaria Jose
- Brunet Perello Sebastiana
- Buixeda Gallart Marc
- Caballero Obra Maria Dolores
- Calzada Maso Magda
- Cano Rico Alvaro
- Carrera Iglesias Rogelio
- Carrion Canovas Jose Luis
- Casademont Juanola Josep Maria
- Casas Orio Antonio
- Castelo Mateo Ricardo
- Castro Delisle David
- Castro Lopez Amalia
- Cifrian Yague Santiago
- Cives Beiro Yolanda
- Contreras Navas Jose Raul
- Costa Juanola Pere
- Curto Dejuan Eva
- De La Rosa Nieto Israel
- Diaz Muñoz Jose Luis
- Dura Tormo Montserrat
- Ezquiaga Dominguez Ignacio
- Fernandez-avello Garcia Elena
- Fernandez Carrasco Jesus
- Fernandez Gonzalez Maria Del Carmen
- Fernandez Pinilla Juan Carlos
- Ferrer Bueno Amparo
- Fuster Martinez Jose Manuel
- Gallego Diaz Patricia
- Gallego Roa Javier
- Garcia De Lenaiz Barcena Cesar
- Garcia Garcia Ignacio Javier
- Garcia Gimeno Pilar
- Garcia Murillo Maria Margarita
- Garcia Navarro Santiago
- Garcia Oñate Juan Manuel
- Garrido Grille Juan Luis
- Genovard Tous Maria Magdalena
- Gil Hernandez Gabriel Antonio
- Gomez De La Fuente Jesus
- Gomez Parro Maria Teresa
- Gonzalo Enriquez Alcina
- Guijosa Perez Carlos Antonio
- Guiral Collados Vanesa Gloria
- Gutierrez Bacaicoa Francisco
- Gutierrez-solana Garcia Alejandro
- Heras Cendon Luis Alberto
- Hernandez Montero Juan Carlos
- Herranz Pinto Luis
- Ibañez Vazquez Ivan
- Ibarra Castellano Maria
- Jimenez Bernal Ana Maria
- Jodar Jimenez Dolores
- Lamas Saenz Ignacio
- Leon Sanchez Francisco Javier
- Lopez De Franca Oviedo Francisco Miguel
- Lopez Escribano Sergio
- Lopez Esnaola Isabel
- Lopez Fando Amian Luis
- Lopez Figueras Jose
- Lopez Gamboa Felix
- Lopez Ruiz Alvaro
- Lopez Ruiz Cristina Maria
- Lopez Segovia Miguel Angel
- Lucas Nieto Jose Fernando
- Marcos Gil Alvaro
- Martinez Barrios Monica
- Massa Maestre Fernando
- Mateos Araque Jose Victor
- Mecha Tenza Jose Angel
- Menendez Carbajosa David
- Merolla Onceja Eduardo
- Mestre Martinez Ernest
- Miralles Dauder Luis
- Moraza Centeno Lorena
- More Garcia Daniel
- Moro Martinez Antonio Jesus
- Moya Chedas Cristina
- Muñoz Andreo Agustin
- Nart Casals Alba
- Obando Vazquez Joaquin
- Obies Sanchez Jose Manuel
- Olivan Cortes Marcos
- Oltra Gil Joaquin
- Ortin Gomez Encarna
- Ortiz Osorio Jose Maria
- Ortiz Ramos Sara
- Pastor Ganuza Iñaki
- Peiro Rees Patricia
- Peña Manzanares Antonio
- Perez Saavedra Jose Manuel
- Pique Tersa Maria Elena
- Pombar Castaño Javier Maria
- Portales Mañanos Vicente
- Rapallo Sanchez Francisca
- Rios Castillo Clelia Martha
- Rodriguez Gimenez Noelia
- Rodriguez Rubio Antonio
- Romero Pajares Luis Felipe
- Rubio Martinez De La Hidalga Jose Luis
- Rueda Casado Maria Josefa
- Salinero Pinto Maria Dolores
- Sanahuja Francesch Maria De La Serra
- Sanchez De La Torre Jose Manuel
- Sanchez Galan Maria Jesus
- Sanchez Garcia Concepcion
- Sanchez Lopez Jose Maria
- Sanchez Martin Cristobal
- Sanchez Reig Luis Angel
- Sanchez Sagrario Paloma
- Sanchis Fornas Miquel
- Sendra Flores Gerardo
- Tejedor Garcia Almudena
- Trujillo Fernandez Maria De Loreto
- Ubeda Fernandez Del Rincon Ana Maria
- Ulibarri Rodriguez Javier
- Urrea Ruiz Yolanda
- Valiente Rodriguez Martin Daniel
- Vargas Ortega David
- Veiga Coedo Jose Antonio
- Vicente Moreno Juan Luis
- Villacañas Martin Manuel
- Viñas Soler Ramon
- Vizuete Luciano Emilio
- Zamarro Mendez Luis Enrique
- Zarco Rodriguez Juan Manuel
Apoderado Mancomunado
- Barrio Garcia Almudena
- Cascales Martinez Silvia
- De La Rubia Cortel Adriano
- Garcia Martinez Miguel Angel
- Garcia Martinez Miguel Angel
- Gonzalo Garcia Francisco Javier
- Iñiguez Garcia Celina
- Iñiguez Garcia Celina
- Laso Martin Maria
- Laso Martin Maria
- Malvar Benitez Susana
- Malvar Benitez Susana
- Manzano Macia Ernesto
- Manzano Macia Ernesto
- Martin Sanchez Raul
- Martin Sanchez Raul
- Perez Saavedra Jose Manuel
- Rando Aguaviva Juan Alfonso
- Rando Aguaviva Juan Alfonso
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcaide Moreno Daniel
- Alfaro Diaz Eva
- Alonso Rodriguez Ana Patricia
- Arguello Rabanillo Maria-angeles
- Avila Gomez Jesus
- Bejarano Dominguez Maria Gabriela
- Biosca Garcia Ivan
- Blanco Martinez Elisabet
- Bujeque Perez Pedro
- Carreño Lopez Marta
- Casero Gayo Marta
- Ciscar Domingo Vicente
- Civico Guerrero Francisco Javier
- Coloma Muñoz Raul
- De La Riva Rodriguez Eduardo
- Del Pozo Gil Elena
- Delgado Chust Jose Maria
- Fernandez Hernandez Cesar
- Fernandez Rivas Carolina
- Ferreras Rincon Maria Jesus
- Floro Civico Francisco Javier
- Fontañez Benito Susana
- Garcia Bermejo Garcia Natalia
- Gil Rodriguez Gema
- Gimeno Serrano Nieves
- Gonzalez Alvarez Alfredo
- Gonzalez Gonzalez Roberto
- Gonzalez Muñiz Ana
- Gutierrez Rodriguez Ana
- Hernando Gimenez Francisco Javier
- Hidalgo Lopez De Ayala Alfonso
- Jimenez Herranz Maria Jesus
- Jimenez Martin Jose Luis
- Lemos Echevarria Koldo
- Leon Garcia Rodrigo
- Leon Mirazo Rosa Maria
- Leralta Jimenez Francisco Jose
- Lezcano Burgos Olga
- Llinares Llata Vanesa
- Lopez Gutierrez Carlos
- Lopez-martinez Rey Angel Vicente
- Lopez Sanchez Carlos Javier
- Lorente Rubio Gines
- Lucio Ibisate Luis Santiago
- Marques Ayllon Sergio
- Martinez Pertusa Roberto
- Martorell Poncet Xavier
- Maseda Duran Jose Antonio
- Medrano Basanta Gemma
- Miguel Perez Juan Manuel
- Molina Perez Maria Lourdes
- Monserrate Gracia Juan Carlos
- Morales Mateo Javier
- Moreno Perez Alicia
- Moya Rodriguez Ivan
- Muñoz Gomez Yolanda
- Muñoz Miñana Jose
- Nieto Herrera Gregorio
- Ordoñez Garcia German
- Ortola Fayos Jose
- Pardo Martinez Antonio
- Pascual Gracia Javier
- Pascual Salom Jose Manuel
- Peña Bellver Francisco Javier
- Perez Jimenez Maria Delfina
- Pinedo Diez Javier
- Ramos Bernal Nuria
- Ramos Ripoll Jose Luis
- Roca Gil Manuel
- Rodrigo Muñoz Adolfo
- Rodriguez Marcos Celso
- Rodriguez Rodriguez Juan Jose
- Roig Forment Francisco Javier
- Romera Bernal Elena Maria
- Romero Seda Virginia
- Rueda Duque Maria Pilar
- Ruiz De Loizaga Fontecha Maria- Dolores
- Sanchez Rodriguez Inmaculada
- Sanchez Sanchez Aroa
- Sanchez Soler Pedro Jose
- Santos Riera Francisco Alberto
- Serrano Rodriguez Sergio
- Soret Matamoros Jesus Antonio
- Suarez Caveda Silvia
- Termens Saez Eva
- Vereterra Gutierrez Maturana Santiago
- Zarco Rodriguez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11036, L 8314, F 61, S 8, H V 178351, I/A 602 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-46
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera Perez Joan Manel
- Alberch Serra Joan
- Azcona Recio Jose Carlos
- Barro Lopez Fernando
- Bourcier Ep Pascual Carine Sandrine Lucie
- Briceño Delgado Gerardo Diego
- Cid Morales Miren Garbiñe
- Colillas Vives Anna
- Cortes Quintero Bonifacio
- De La Fuente Tejedor Henar
- Escabias Escabias Pedro Jose
- Escudero Garcia Alberto
- Fernandez Peña Maria Pilar
- Flores De La Cruz Antonio Angel
- Gargallo Rodriguez Juan
- Garrido Alonso Maria Pilar
- Gil Bancalero Bernardo
- Gonzalez Lebron Pilar
- Gonzalez Mateos Francisco Javier
- Guerrero Bellido Juan Manuel
- Gutierrez Lopez Maria Dolores
- Heredero Lopez Luis
- Hoyos Huerga Aitor
- Izquierdo Carrillo Manuel Raul
- Jori Del Amo Pere
- Kinana Eladlani Ghizlane
- Lopez Lopez Jose Manuel
- Manteca Tarres Miriam
- Maqueda Peño Carmen
- Messaoud Fernandez Youssef
- Nieto Fernandez Jose Antonio
- Olivan Cortes Marcos
- Ordoño Calatrava Oscar
- Perez Fernandez Ana Maria
- Perez Fernandez Ana Maria
- Pujol Gallego Roger
- Ramos Ripoll Jose Luis
- Rodriguez Fernandez Matilda
- Rodriguez Rios Maria Luisa
- Rodriguez Sanchez Miriam
- Rojas Gallego Luis
- Rosell Ibor Marcel
- Ruiz Sarabia Isidro
- Sansalvador Provensal Josep Maria
- Silverio Garcia Inmaculada
- Sotillo Avila Jose Carlos
- Tabernero Perez Enrique
- Tascon Vega Javier
- Trave Pique Ferran
- Tur Espallargas Jose
- Tur Espallargas Jose
- Ugarte Ascasibar Dorleta
- Ybarra Gutierrez Ignacio
- Zamora Serrano Antonio
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Acosta Rodriguez Encarnacion
- Agredano Azcona Javier
- Aguilar Sarrias Alejandro
- Aleu Gonzalez Carlos
- Almunia Ribera Jose Angel
- Angel Contreras Alejandro
- Arenaza Garay Garbiñe Sorkunde
- Arencibia Garcia Jose Agustin
- Arrabal Rodenes Antonio German
- Arrayas Boniquito Silverio
- Auladell Soliva Esteve
- Ballesteros Muguruza Juan Jose
- Bardalet Viñals Joaquim
- Barragan Saez Begoña
- Bernal Perez Luisa
- Blazquez Martinez-carbonell Enrique R
- Cabañas Magan Diego
- Carbalho Picaza Belen
- Centelles Garcia Jose Vicente
- Cerezo Miranda Carmen
- Domenech Larraz Maria Pilar
- Felipe Moreno Luis Javier
- Femenia Simo Pedro Vicente
- Fernandez Alvarez Maria Piedad
- Fernandez Galvan Manuel Pedro
- Garcia Corchon Manuel
- Garcia Hernandez Ana Maria
- Gonzalez Mato Ruth Maria
- Gonzalez Torres Rafael
- Gonzalez Trillo Antonio
- Herradon Requena Aida
- Hijano Moya Maria Del Mar
- Jori Del Amo Pere
- Laita Saiz Carmen Maria
- Lozano Melero Laura
- Lozano Torremocha Ramon
- Maeztu Eraso Javier Ignacio
- Marcos Roig Marta
- Marin Moreno Laura
- Marti Cholbi Inmaculada
- Martin Cobalea Francisco Javier
- Martin Moreno Antonio Angel
- Martinez Blanco Roberto
- Martinez Capdevila Francesc Xavier
- Molina Gutierrez Inmaculada
- Mora Torres Bartolome
- Moreno Martinez Joaquin
- Murillo Jimenez Juan Antonio
- Nacher Bonell Salvador
- Narbona Sanchez Jose Gabriel
- Pasto Gaitero Eduardo
- Perez Aira Ricardo
- Pi Capell Maria Cristina
- Prat San Antonio
- Puigpinos Llurda Maria Isabel
- Ramirez Gonzalez Maria Dolores
- Riquelme Garcia Sara
- Rodon Martinez Francesc Vicenc
- Rodriguez Gonzalez Felix Jose
- Rodriguez Mourazos Beatriz
- Roldan Suarez Gerardo
- Ruiz Jimenez Manuel
- Saborido Avila Sergio Jose
- Sanz Bachiller Maria Henar
- Seoane Alvarez Jesus Luis
- Sole Campanins Francesc
- Tarrio Martinez Maria Angeles
- Torrescusa Diaz Luis Carlos
- Valenciaga Zulaica Maria Amada
- Villanueva Alonso Maria Carmen
- Villanueva Alonso Maria Carmen
- Villegas Perez Salvadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11036, L 8314, F 50, S 8, H V 178351, I/A 600 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-46
Apoderado Solidario
- Trave Pique Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33920 , F 127, S 8, H B 235791, I/A 3 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-08
Administrador
- Trave Pique Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33920 , F 126, S 8, H B 235791, I/A 2 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-08
Empresa: ARRENDADORA FERROVIARIA SA
Consejero
REPR.143 RRM
- Trave Pique Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45267 , F 199, S 8, H B 295729, I/A 32 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-08
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barrabes Bac Paul Emmanuel
- Bayon Marti Carles
- Blancafort Parramon Berta
- Cansino Barroso Luis Miguel
- Charco Ruiz Maria Inmaculada
- Company Coll Catalina
- Costa Bujan Francisco Javier
- Cuadrado Alfonso Mariano
- De Las Heras Rebollo Ana
- Enrile Sanchez De Ibarguen Antonio
- Espinosa De Los Monteros Fernandez Daniel
- Fernandez Garcia Laura
- Frutos Sanchez Juan De La Cruz
- Garcia Fernandez Francisco Eugenio
- Garcia Perez Jose Luis
- Gelabert Segui Andres
- Gomez Perez David
- Guirado Guijarro Francisco Javier
- Heredero Lopez Luis
- Herranz Heras Jose Carlos
- Lopera Esteban Alfredo
- Lorenzo Santana Jose Miguel
- Losada Sanz Miguel
- Malaga Abad Nuria
- Mourelo Lopez Saturno
- Murcia Sanchez Jose Antonio
- Muro Bueno Maria Leticia
- Nuñez Hipolito Antonio Javier
- Ortuñez Diez Roberto
- Padron Perez Fernando Ramon
- Perez Torrelles Manuel
- Rakez Albors Enrique Haykel
- Reyes Garcia Adamez Juan Carlos
- Rubio Garcia Antonio Francisco
- Sanchez Gomez Laura
- Tapia Jareño Elena
- Trave Pique Ferran
- Vazquez De Dios Javier
- Zafra Jimenez Antonio
- Zubizarreta Ortuzar Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10971, L 8249, F 174, S 8, H V 178351, I/A 511 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-46
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Trave Pique Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45470 , F 92, S 8, H B 319740, I/A 31 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Trave Pique Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45470 , F 92, S 8, H B 319740, I/A 31 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-08
VER MAS ACTOS
Información de TRAVE PIQUE FERRAN
Mostramos los datos de TRAVE PIQUE FERRAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRAVE PIQUE FERRAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos