TRAUTZ MARKARIAN INGO
Informe ejecutivo de TRAUTZ MARKARIAN INGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TRAUTZ MARKARIAN INGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPTIMA ATLANTICO INMOBILIARIA SL | Apoderado | 16/12/2022 | |
OPTIMA ATLANTICO HOLDING SL | Apoderado Solidario | 28/09/2022 | |
OPTIMA ESPAÑA INVEST SL | Apoderado | 28/09/2022 | |
OPTIMA ESPAÑA INVEST SL | Apoderado | 05/10/2020 | |
OPTIMA ATLANTICO PROMOTORA SL | Consejero | 31/03/2020 | |
OPTIMA ATLANTICO PROMOTORA SL | Consejero Delegado | 31/03/2020 | |
OPTIMA ESPAÑA INVEST SL | Apoderado | 27/03/2020 | |
OPTIMA ATLANTICO INMOBILIARIA SL | Consejero | 09/03/2020 | |
OPTIMA ATLANTICO INMOBILIARIA SL | Consejero Delegado Solidario | 09/03/2020 | |
OPTIMA ATLANTICO HOLDING SL | Consejero | 12/02/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TRAUTZ MARKARIAN INGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRAUTZ MARKARIAN INGO
Empresa: OPTIMA ATLANTICO INMOBILIARIA SL
Apoderado
- Trautz Markarian Ingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43725 , F 181, S 8, H M 294418, I/A 11 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Empresa: OPTIMA ATLANTICO HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Trautz Markarian Ingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40118 , F 158, S 8, H M 712978, I/A 3 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
Empresa: OPTIMA ESPAÑA INVEST SL
Apoderado
- Trautz Markarian Ingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15561 , F 168, S 8, H M 261897, I/A 9 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
Empresa: OPTIMA ESPAÑA INVEST SL
Apoderado
- Trautz Markarian Ingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15561 , F 167, S 8, H M 261897, I/A 8 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Empresa: OPTIMA ATLANTICO PROMOTORA SL
Consejero Delegado
- Trautz Markarian Ingo
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40078 , F 194, S 8, H M 712075, I/A 3 (31/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-68-28
Empresa: CARBONI DIRECTORSHIP SL
Consejero
- Laub Jens Christian
- Laub Ulf Dieter
- Trautz Markarian Ingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40078 , F 193, S 8, H M 712075, I/A 2 (31/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-68-28
Empresa: OPTIMA ESPAÑA INVEST SL
Apoderado
- Trautz Markarian Ingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15561 , F 167, S 8, H M 261897, I/A 7 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-28
Empresa: OPTIMA ATLANTICO INMOBILIARIA SL
Consejero Delegado Solidario
- Trautz Markarian Ingo
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40101 , F 4, S 8, H M 712443, I/A 3 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
Empresa: CHATLEN DIRECTORSHIP SL
Consejero
- Laub Jens Christian
- Laub Ulf Dieter
- Trautz Markarian Ingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40101 , F 3, S 8, H M 712443, I/A 2 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
Empresa: OPTIMA ATLANTICO HOLDING SL
Consejero Delegado
- Trautz Markarian Ingo
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40118 , F 157, S 8, H M 712978, I/A 2 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-28
VER MAS ACTOS
Información de TRAUTZ MARKARIAN INGO
Mostramos los datos de TRAUTZ MARKARIAN INGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRAUTZ MARKARIAN INGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos