TRAPOTE FIGUERAS JAVIER
Informe ejecutivo de TRAPOTE FIGUERAS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TRAPOTE FIGUERAS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VITRINEMEDIA IBERIA SL | Apoderado | 08/03/2016 | |
E-GLOBAL ADVISORING BCN 2010 SL | Administrador Solidario | 11/04/2013 |
VINCULACIONES DE TRAPOTE FIGUERAS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRAPOTE FIGUERAS JAVIER
Empresa: PROFILES -FIRST SL
Administrador Unico
- Trapote Figueras Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3000 , F 219, S 8, H T 51106, I/A 2 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-43
Empresa: PROFILES -FIRST SL
Administrador Unico
- Trapote Figueras Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3000 , F 218, S 8, H T 51106, I/A 1 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-43
Empresa: PROFILES -FIRST SL
Socio Único
- Trapote Figueras Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3000 , F 218, S 8, H T 51106, I/A 1 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-43
Empresa: LED-VITRINE SL
Administrador Unico
- Trapote Figueras Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 106, S 8, H HU 12520, I/A 3 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-22
Empresa: VITRINEMEDIA IBERIA SL
Apoderado
- Trapote Figueras Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 624 , F 125, S 8, H HU 12452, I/A 2 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-22
Empresa: LED-VITRINE SL
Administrador Unico
- Trapote Figueras Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44863 , F 23, S 8, H B 469699, I/A 1 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-08
Empresa: E-GLOBAL ADVISORING BCN 2010 SL
Administrador Solidario
- Paricio Tomas Isaac
- Trapote Figueras Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43709 , F 102, S 8, H B 436168, I/A 1 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-08
Apoderado Solidario
Apoderado
- Andreu Rocamora Antonio
- Barreno Sabate Sergi
- Bonmati Cea Alvaro
- Bru Duran Luis
- Camara Rubinat Jose Manuel
- CASAUCAU Y ASOCIADOS SL
- CAYMADO GESTION SL
- Costa Calaf Josep Maria
- Escribano Molina Ricardo
- ESCRIVA DE ROMANI SL
- ESTUDIO LEGAL EUROTAX SL
- Fidalgo Liebana Maria Carmen
- Guitart Flores Juan
- Morte Casabo Victor Antonio Leonardo
- Pamies Zubeldia Javier
- PROYECTOS ORGANIZACION SA
- Soto De Prado Isabel
- Tio Curto Gemma
- Trapote Figueras Javier
- TRIX ASESORIA BALEAR SL
- VEFIN VALLADOLID SA
- Vilaseca Rius Ignacio
- VSL GESTION BOLSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27903 , F 179, S 8, H M 502894, I/A 19 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Apoderado
- Trapote Figueras Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27903 , F 177, S 8, H M 502894, I/A 15 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-28
Información de TRAPOTE FIGUERAS JAVIER
Mostramos los datos de TRAPOTE FIGUERAS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRAPOTE FIGUERAS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos