TRAMUNT ALEMANY MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de TRAMUNT ALEMANY MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TRAMUNT ALEMANY MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALBOA Y ARAGO SL | Apoderado Solidario | 16/11/2023 | |
EBERET PLUS SL | Presidente | 20/02/2015 | |
EBERET PLUS SL | Consejero | 20/02/2015 | |
EBERET PLUS SL | Consejero Delegado | 20/02/2015 | |
BALBOA Y ARAGO SL | Consejero | 20/02/2015 |
VINCULACIONES DE TRAMUNT ALEMANY MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRAMUNT ALEMANY MARIA EUGENIA
Empresa: BALBOA Y ARAGO SL
Apoderado Solidario
- Tramunt Alemany Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44685 , F 41, S 8, H B 463453, I/A 2 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-08
Empresa: BALBOA Y ARAGO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Padro Tramunt Anna
- Tramunt Alemany Cristina
- Tramunt Alemany Maria Eugenia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44685 , F 38, S 8, H B 463453, I/A 1 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-08
Empresa: EBERET PLUS SL
Consejero Delegado
- Tramunt Alemany Maria Eugenia
Consejero
- Freijomil Tramunt Alejandra
- Padro Tramunt Anna
- Tramunt Alemany Maria Eugenia
Presidente
- Tramunt Alemany Maria Eugenia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44685 , F 29, S 8, H B 463452, I/A 1 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-08
Empresa: ATRINOU SL
Consejero Delegado
- Tramunt Alemany Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32420 , F 50, S 8, H B 204706, I/A 9 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-08
Empresa: EBERET PLUS SL
Administrador Solidario
- Freijomil Tramunt Alejandra
- Tramunt Alemany Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39713 , F 24, S 8, H B 352101, I/A 4 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Empresa: EBERET PLUS SL
Administrador Unico
- Tramunt Alemany Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39713 , F 24, S 8, H B 352101, I/A 4 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Información de TRAMUNT ALEMANY MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de TRAMUNT ALEMANY MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRAMUNT ALEMANY MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos