TRAMA NOUGUEZ JUAN JOSE
Informe ejecutivo de TRAMA NOUGUEZ JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TRAMA NOUGUEZ JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERPROIN SERVICIOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Unico | 05/01/2024 | |
CONSULTORIA DE MERCADOS AGROPECUARIOS E INVERSIONES SL | Socio Unico | 23/07/2019 | |
CONSULTORIA DE MERCADOS AGROPECUARIOS E INVERSIONES SL | Administrador Unico | 23/07/2019 |
VINCULACIONES DE TRAMA NOUGUEZ JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRAMA NOUGUEZ JUAN JOSE
Administrador Unico
- Trama Nouguez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46212 , F 22, S 8, H M 811807, I/A 1 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-28
Administrador Unico
- Trama Nouguez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39438 , F 60, S 8, H M 700177, I/A 1 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-28
Socio Único
- Trama Nouguez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39438 , F 60, S 8, H M 700177, I/A 1 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-28
Empresa: CARNES PAMPEANAS SL
Administrador Unico
- Trama Nouguez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14602 , F 94, S 8, H M 241900, I/A 4 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-28
Información de TRAMA NOUGUEZ JUAN JOSE
Mostramos los datos de TRAMA NOUGUEZ JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRAMA NOUGUEZ JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos