TRABA MACEIRAS SANTIAGO
Informe ejecutivo de TRABA MACEIRAS SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TRABA MACEIRAS SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORUSCO SL | Liquidador Solidario | 31/08/2022 | 31/08/2022 |
ORUSCO SL | Administrador Solidario | 17/05/2017 | 31/08/2022 |
T M SEGURIDAD SL | Apoderado | 03/07/2015 | 07/06/2019 |
T M SEGURIDAD SL | Consejero | 23/09/2014 | 07/06/2019 |
LOS AMIGOS DE LOS PAPAGAYOS SL | Administrador Unico | 24/05/2010 | 10/07/2012 |
VINCULACIONES DE TRABA MACEIRAS SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRABA MACEIRAS SANTIAGO
Empresa: ORUSCO SL
Liquidador Solidario
- Traba Maceiras Pedro
- Traba Maceiras Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37002 , F 60, S 8, H M 73130, I/A 18 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
Empresa: ORUSCO SL
Administrador Solidario
- Traba Maceiras Pedro
- Traba Maceiras Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37002 , F 60, S 8, H M 73130, I/A 18 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
Empresa: ORUSCO SL
Administrador Solidario
- Traba Maceiras Pedro
- Traba Maceiras Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37002 , F 60, S 8, H M 73130, I/A 17 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Empresa: T M SEGURIDAD SL
Apoderado
- Traba Maceiras Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35046 , F 218, S 8, H M 194197, I/A 13 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-28
Empresa: T M SEGURIDAD SL
Consejero
- Traba Lopez Daniel Ignacio
- Traba Lopez Irene
- Traba Maceiras Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35046 , F 218, S 8, H M 194197, I/A 12 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-28
Empresa: ORUSCO SA
Administrador Solidario
- Traba Maceiras Pedro
- Traba Maceiras Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409 , F 206, S 8, H M 73130, I/A 13 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Empresa: T M SEGURIDAD SL
Apoderado
- Traba Maceiras Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12260 , F 58, S 8, H M 194197, I/A 10 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-28
Empresa: T M SEGURIDAD SL
Consejero Delegado
Consejero
- Traba Lopez Daniel Ignacio
- Traba Maceiras Pedro
- Traba Maceiras Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12260 , F 57, S 8, H M 194197, I/A 8 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-28
Empresa: LORO MADRID SL
Administrador Unico
- Traba Maceiras Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30061 , F 127, S 8, H M 541077, I/A 2 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-28
Empresa: LORO MADRID SL
Administrador Unico
- Traba Maceiras Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539, L 1101, F 205, S 8, H CS 32151, I/A 1 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-12
Información de TRABA MACEIRAS SANTIAGO
Mostramos los datos de TRABA MACEIRAS SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRABA MACEIRAS SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos