TOVAR JIMENEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de TOVAR JIMENEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TOVAR JIMENEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB DE BOXEO 2019 SL | Administrador Unico | 01/02/2019 |
VINCULACIONES DE TOVAR JIMENEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOVAR JIMENEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: LOGISTICA TOVAR-GARCIA SL
Liquidador
- Tovar Jimenez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42673 , F 177, S 8, H B 413876, I/A 3 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Empresa: LOGISTICA TOVAR-GARCIA SL
Administrador Unico
- Tovar Jimenez Miguel Angel
Liquidador
- Tovar Jimenez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42673 , F 177, S 8, H B 413876, I/A 3 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Empresa: CLUB DE BOXEO 2019 SL
Administrador Unico
- Tovar Jimenez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38631 , F 181, S 8, H M 687010, I/A 1 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-28
Empresa: MAD BOXING SPORT SL
Administrador Solidario
- Benomar Nabila
- Tovar Jimenez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28405 , F 22, S 8, H M 511502, I/A 3 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Empresa: LOGISTICA TOVAR-GARCIA SL
Administrador Unico
- Tovar Jimenez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42673 , F 174, S 8, H B 413876, I/A 1 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-08
Empresa: MAD BOXING SPORT SL
Administrador Solidario
- Benomar Nabila
- Tovar Jimenez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28405 , F 21, S 8, H M 511502, I/A 2 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-28
Empresa: MAD BOXING SPORT SL
Administrador Mancomunado
- Benomar Nabila
- Tovar Jimenez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28405 , F 21, S 8, H M 511502, I/A 2 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-28
Empresa: MAD BOXING SPORT SL
Administrador Mancomunado
- Benomar Nabila
- Tovar Jimenez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28405 , F 18, S 8, H M 511502, I/A 1 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-28
Información de TOVAR JIMENEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de TOVAR JIMENEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOVAR JIMENEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos