TOUMIAT ABDELGHANI NABIL
Informe ejecutivo de TOUMIAT ABDELGHANI NABIL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TOUMIAT ABDELGHANI NABIL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HASFEED TRADING SL | Administrador Solidario | 18/07/2018 | 21/06/2023 |
LINA FACTORIA 1970 SL | Socio Unico | 20/01/2012 | 20/12/2022 |
LINA FACTORIA 1970 SL | Administrador Unico | 20/01/2012 | 24/05/2022 |
ASB ANIMAL FEEDING SL | Administrador Solidario | 18/07/2018 | 12/02/2020 |
ASB ANIMAL FEEDING SL | Liquidador Solidario | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
VINCULACIONES DE TOUMIAT ABDELGHANI NABIL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOUMIAT ABDELGHANI NABIL
Empresa: HASFEED TRADING SL
Administrador Solidario
- Guerra Parra Sergio
- Toumiat Abdelghani Nabil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 33, S 8, H NA 37928, I/A 2 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-31
Empresa: LINA FACTORIA 1970 SL
Administrador Unico
- Toumiat Abdelghani Nabil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 40, S 8, H A 128439, I/A 2 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-03
Empresa: ASB ANIMAL FEEDING SL
Liquidador Solidario
- Guerra Parra Sergio
- Toumiat Abdelghani Nabil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 44, S 8, H NA 37929, I/A 2 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-31
Empresa: ASB ANIMAL FEEDING SL
Administrador Solidario
- Guerra Parra Sergio
- Toumiat Abdelghani Nabil
Liquidador Solidario
- Guerra Parra Sergio
- Toumiat Abdelghani Nabil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 44, S 8, H NA 37929, I/A 2 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-31
Empresa: ASB ANIMAL FEEDING SL
Administrador Solidario
- Guerra Parra Sergio
- Toumiat Abdelghani Nabil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 42, S 8, H NA 37929, I/A 1 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-31
Empresa: HASFEED TRADING SL
Administrador Solidario
- Guerra Parra Sergio
- Toumiat Abdelghani Nabil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 31, S 8, H NA 37928, I/A 1 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-31
Empresa: LINA FACTORIA 1970 SL
Administrador Unico
- Toumiat Abdelghani Nabil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 39, S 8, H A 128439, I/A 1 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-03
Empresa: LINA FACTORIA 1970 SL
Socio Único
- Toumiat Abdelghani Nabil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 39, S 8, H A 128439, I/A 1 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-03
Información de TOUMIAT ABDELGHANI NABIL
Mostramos los datos de TOUMIAT ABDELGHANI NABIL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOUMIAT ABDELGHANI NABIL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos