TOTH RENATA
Informe ejecutivo de TOTH RENATA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE TOTH RENATA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOTH RENATA
Empresa: CA'ZONA AGUERE SL
Administrador Unico
- Toth Renata
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3437 , F 28, S 8, H TF 57040, I/A 4 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-38
Empresa: CA ZONA TASCA NORTE SL
Liquidador
- Toth Renata
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3725 , F 211, S 8, H TF 65897, I/A 2 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-38
Empresa: CA ZONA TASCA NORTE SL
Administrador Unico
- Toth Renata
Liquidador
- Toth Renata
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3725 , F 211, S 8, H TF 65897, I/A 2 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-38
Empresa: CA'ZONA AGUERE SL
Administrador Unico
- Toth Renata
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3437 , F 28, S 8, H TF 57040, I/A 3 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-38
Empresa: CA'ZONA AGUERE SL
Socio Único
- Toth Renata
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3437 , F 28, S 8, H TF 57040, I/A 3 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-38
Empresa: CA ZONA TASCA NORTE SL
Administrador Unico
- Toth Renata
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3725 , F 211, S 8, H TF 65897, I/A 1 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Empresa: CA ZONA TASCA NORTE SL
Socio Único
- Toth Renata
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3725 , F 211, S 8, H TF 65897, I/A 1 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Información de TOTH RENATA
Mostramos los datos de TOTH RENATA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOTH RENATA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos