TOSO DAVIDE
Informe ejecutivo de TOSO DAVIDE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TOSO DAVIDE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
G.I. GROUP SPAIN EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL | Consejero | 13/05/2020 | |
GI GROUP OUTSOURCING 2016 SL | Consejero | 13/05/2020 | |
GI HOTELS SERVICIOS PARA HOTELES SL | Consejero | 11/05/2020 | |
GENERALE INDUSTRIELLE RESEARCH SL | Consejero | 08/05/2020 | |
G.I. GROUP SPAIN EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL | Apoderado Mancomunado | 02/06/2011 |
VINCULACIONES DE TOSO DAVIDE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOSO DAVIDE
Consejero Delegado
Consejero
- Novaretto Stefano
- Rui Ferreira Vaz Rocheta Jose
- Toso Davide
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38002 , F 187, S 8, H M 617260, I/A 25 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Consejero Delegado
Consejero
- Novaretto Stefano
- Rui Ferreira Vaz Rocheta Jose
- Toso Davide
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38002 , F 186, S 8, H M 617260, I/A 21 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-28
Empresa: GI GROUP OUTSOURCING 2016 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39094 , F 95, S 8, H M 598988, I/A 11 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-96-28
Consejero Delegado
Consejero
- Novaretto Stefano
- Rui Ferreira Vaz Rocheta Jose
- Toso Davide
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29562 , F 95, S 8, H M 208585, I/A 45 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-96-28
Consejero
- Colli Lanzi Stefano
- Novaretto Stefano
- Toso Davide
- Uboldi Maurizio
Presidente
Secretario
- Toso Davide
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29562 , F 95, S 8, H M 208585, I/A 45 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-96-28
Empresa: GI HOTELS SERVICIOS PARA HOTELES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Novaretto Stefano
- Rui Ferreira Vaz Rocheta Jose
- Toso Davide
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38578 , F 95, S 8, H M 686037, I/A 5 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-28
Empresa: GENERALE INDUSTRIELLE RESEARCH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29564 , F 128, S 8, H M 532069, I/A 8 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-93-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22082 , F 19, S 8, H M 208585, I/A 27 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-28
Información de TOSO DAVIDE
Mostramos los datos de TOSO DAVIDE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOSO DAVIDE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos