TOSHIYUKI ASHIDA
Informe ejecutivo de TOSHIYUKI ASHIDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TOSHIYUKI ASHIDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNICAS E INGENIERIA DE PROTECCION SA | Consejero | 17/11/2015 | 30/07/2018 |
BULMA XXI SL | Consejero | 10/07/2015 | 01/08/2017 |
VINCULACIONES DE TOSHIYUKI ASHIDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOSHIYUKI ASHIDA
Consejero
- Toshiyuki Ashida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40478 , F 146, S 8, H B 73554, I/A 44 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-08
Empresa: BULMA XXI SL
Consejero
- Toshiyuki Ashida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40785 , F 76, S 8, H B 221931, I/A 24 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-08
Apoderado Solidario
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
- Lester A Kraska
- Motohiro Majikina
- Tetsuo Nakayama
- Thomas J Hanyok
- Toshiyuki Ashida
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 80, S 8, H B 73554, I/A 35 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08
Empresa: BULMA XXI SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Consejero
- Lester Anthony Kraska
- Motohiro Majikina
- Thomas Joseph Hanyok
- Toshiyuki Ashida
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40785 , F 73, S 8, H B 221931, I/A 19 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-08
Información de TOSHIYUKI ASHIDA
Mostramos los datos de TOSHIYUKI ASHIDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOSHIYUKI ASHIDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos