TOSHIO KUSUNOSE
Informe ejecutivo de TOSHIO KUSUNOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TOSHIO KUSUNOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA SA | Consejero | 04/05/2009 | 16/10/2012 |
TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA SA | Apoderado | 18/06/2009 | 16/10/2012 |
TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA SA | Consejero | 17/05/2010 | 16/10/2012 |
TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA SA | Presidente | 17/05/2010 | 13/05/2011 |
TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA SA | Presidente | 04/05/2009 | 17/05/2010 |
VINCULACIONES DE TOSHIO KUSUNOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOSHIO KUSUNOSE
Empresa: TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA SA
Consejero
- Gonzalez Casteleiro Ignacio
- Satoru Noguchi
- Toshio Kusunose
Presidente
- Toshio Kusunose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41283 , F 14, S 8, H B 360984, I/A 13 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-08
Empresa: TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA SA
Apoderado
- Gonzalez Casteleiro Ignacio
- Toshio Kusunose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40254 , F 16, S 8, H B 360984, I/A 9 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-08
Empresa: TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA SA
Apoderado
- Bigorra Llosas Juan
- Toshio Kusunose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40254 , F 16, S 8, H B 360984, I/A 9 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-08
Empresa: TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA SA
Consejero
- Satoru Noguchi
- Toshio Kusunose
Presidente
- Toshio Kusunose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40254 , F 14, S 8, H B 360984, I/A 6 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-08
Información de TOSHIO KUSUNOSE
Mostramos los datos de TOSHIO KUSUNOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOSHIO KUSUNOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos