TOSAR CORELLA JAVIER
Informe ejecutivo de TOSAR CORELLA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TOSAR CORELLA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOATS APARTMENTS AND TRAVEL SL | Socio Unico | 15/01/2020 | |
BOATS APARTMENTS AND TRAVEL SL | Administrador Unico | 15/01/2020 | |
ALCOCEBRE GESPROIECT SL | Socio Unico | 17/05/2011 | |
ALCOCEBRE GESPROIECT SL | Administrador Unico | 17/05/2011 | |
ALCOCEBRE-VIAJES SL | Socio Unico | 27/10/2009 | |
ALCOCEBRE-VIAJES SL | Administrador Unico | 27/10/2009 |
VINCULACIONES DE TOSAR CORELLA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOSAR CORELLA JAVIER
Empresa: BOATS APARTMENTS AND TRAVEL SL
Administrador Unico
- Tosar Corella Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773, L 1334, F 149, S 8, H CS 41549, I/A 2 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-12
Empresa: BOATS APARTMENTS AND TRAVEL SL
Socio Único
- Tosar Corella Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773, L 1334, F 149, S 8, H CS 41549, I/A 2 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-12
Empresa: ALCOCEBRE GESPROIECT SL
Administrador Unico
- Tosar Corella Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566, L 133, F 83, S 8, H CS 33103, I/A 1 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-12
Empresa: ALCOCEBRE GESPROIECT SL
Socio Único
- Tosar Corella Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566, L 133, F 83, S 8, H CS 33103, I/A 1 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-12
Empresa: ALCOCEBRE-VIAJES SL
Administrador Unico
- Tosar Corella Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521, L 1083, F 214, S 8, H CS 31507, I/A 1 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-12
Empresa: ALCOCEBRE-VIAJES SL
Socio Único
- Tosar Corella Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521, L 1083, F 214, S 8, H CS 31507, I/A 1 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-12
Información de TOSAR CORELLA JAVIER
Mostramos los datos de TOSAR CORELLA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOSAR CORELLA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos