TORTOSA PARRA ORIOL
Informe ejecutivo de TORTOSA PARRA ORIOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORTOSA PARRA ORIOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAN MAGI SENSACIONS SL | Administrador Unico | 14/06/2023 | |
CATERING SENSACIONS SL | Administrador Unico | 08/06/2018 | |
SENSACIONS SITTHAI SL | Administrador Solidario | 08/08/2013 |
VINCULACIONES DE TORTOSA PARRA ORIOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORTOSA PARRA ORIOL
Empresa: CAN MAGI SENSACIONS SL
Administrador Unico
- Tortosa Parra Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48825 , F 194, S 8, H B 597670, I/A 1 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-08
Empresa: CATERING SENSACIONS SL
Administrador Unico
- Tortosa Parra Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42077 , F 131, S 8, H B 401239, I/A 6 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-08
Empresa: CATERING SENSACIONS SL
Administrador Solidario
- Chacon Porcel Sergio
- Tortosa Parra Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42077 , F 131, S 8, H B 401239, I/A 6 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-08
Empresa: SENSACIONS SITTHAI SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Villa Ramon Andres
- Tortosa Parra Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43894 , F 109, S 8, H B 441185, I/A 1 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-08
Empresa: CATERING SENSACIONS SL
Administrador Solidario
- Chacon Porcel Sergio
- Tortosa Parra Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42077 , F 130, S 8, H B 401239, I/A 3 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Información de TORTOSA PARRA ORIOL
Mostramos los datos de TORTOSA PARRA ORIOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORTOSA PARRA ORIOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos