TORTOSA LOZANO ANTONIO
Informe ejecutivo de TORTOSA LOZANO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TORTOSA LOZANO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BONODEN SL | Administrador Solidario | 17/12/2018 | 16/12/2020 |
FV SOLAR MARCHAL-1 SL | Administrador Solidario | 17/12/2018 | 26/11/2020 |
FV SOLAR MARCHAL-1 SL | Administrador Unico | 16/02/2010 | 17/12/2018 |
BONODEN SL | Administrador Unico | 17/12/2018 |
VINCULACIONES DE TORTOSA LOZANO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORTOSA LOZANO ANTONIO
Empresa: BONODEN SL
Administrador Solidario
- Tortosa Lozano Antonio
- Tortosa Martin Antonio
- Tortosa Peña Alejandro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748 , F 129, S 8, H GR 10976, I/A 5 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-18
Empresa: FV SOLAR MARCHAL-1 SL
Administrador Solidario
- Tortosa Lozano Antonio
- Tortosa Martin Antonio
- Tortosa Peña Alejandro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 13, S 8, H GR 34118, I/A 7 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-18
Empresa: BONODEN SL
Administrador Solidario
- Tortosa Lozano Antonio
- Tortosa Martin Antonio
- Tortosa Peña Alejandro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748 , F 129, S 8, H GR 10976, I/A 4 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-18
Empresa: BONODEN SL
Administrador Unico
- Tortosa Lozano Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748 , F 129, S 8, H GR 10976, I/A 4 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-18
Empresa: FV SOLAR MARCHAL-1 SL
Administrador Solidario
- Tortosa Lozano Antonio
- Tortosa Martin Antonio
- Tortosa Peña Alejandro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 13, S 8, H GR 34118, I/A 6 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-18
Empresa: FV SOLAR MARCHAL-1 SL
Administrador Unico
- Tortosa Lozano Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 13, S 8, H GR 34118, I/A 6 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-18
Empresa: FV SOLAR MARCHAL-1 SL
Administrador Unico
- Tortosa Lozano Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 12, S 8, H GR 34118, I/A 4 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-18
Información de TORTOSA LOZANO ANTONIO
Mostramos los datos de TORTOSA LOZANO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORTOSA LOZANO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos