TORTOSA FERNANDEZ HONORATO JOSE
Informe ejecutivo de TORTOSA FERNANDEZ HONORATO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TORTOSA FERNANDEZ HONORATO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PELETS COMBUSTIBLE DE LA MANCHA SL | Consejero | 18/01/2016 |
VINCULACIONES DE TORTOSA FERNANDEZ HONORATO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORTOSA FERNANDEZ HONORATO JOSE
Administrador Unico
- Tortosa Fernandez Honorato Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681 , F 94, S 8, H CR 31603, I/A 2 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-13
Administrador Unico
- Tortosa Fernandez Honorato Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681 , F 94, S 8, H CR 31603, I/A 1 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-13
Empresa: PELETS COMBUSTIBLE DE LA MANCHA SL
Consejero
- Huertas Alarcon Jose Antonio
- Tortosa Fernandez Honorato Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 191, S 8, H CR 19925, I/A 13 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-13
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bernal Martin Manuel
- Blanco Rodriguez Rafael
- Caño Gorostiola Jose Manuel
- Fernandez Barreiro Joseba Patxi
- Gallego Garcia Jose Juan
- Martinez Carranza Jose Antonio
- Neira Fernandez Roberto
- Peña Astorquia David
- Quinteiro Armas Jose Maria
- Rodriguez Sanchez Manuel
- Roldan Garcia Silvia
- Torres Puerto Francisco
- Tortosa Fernandez Honorato Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27164 , F 212, S 8, H M 281944, I/A 428 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-28
Información de TORTOSA FERNANDEZ HONORATO JOSE
Mostramos los datos de TORTOSA FERNANDEZ HONORATO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORTOSA FERNANDEZ HONORATO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos