TORTELLA LLOBERA MARGARITA VICTORIA
Informe ejecutivo de TORTELLA LLOBERA MARGARITA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TORTELLA LLOBERA MARGARITA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLUE MARINE 369 MED SL | Administrador Solidario | 18/11/2010 | 25/04/2018 |
ANTONIA LLOBERA SL | Liquidador | 18/01/2012 | 18/01/2012 |
ANTONIA LLOBERA SL | Administrador Unico | 18/01/2012 |
VINCULACIONES DE TORTELLA LLOBERA MARGARITA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORTELLA LLOBERA MARGARITA VICTORIA
Empresa: QUIERO 1 COCHE SL
Administrador Solidario
- Carbonell Thomas Juan Miguel
- Tortella Llobera Margarita Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 31, S 8, H PM 66581, I/A 2 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-07
Empresa: ANTONIA LLOBERA SL
Liquidador
- Tortella Llobera Margarita Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 152, S 8, H PM 22070, I/A 3 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-07
Empresa: ANTONIA LLOBERA SL
Administrador Unico
- Tortella Llobera Margarita Victoria
Liquidador
- Tortella Llobera Margarita Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 152, S 8, H PM 22070, I/A 3 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-07
Empresa: QUIERO 1 COCHE SL
Administrador Solidario
- Carbonell Thomas Juan Miguel
- Tortella Llobera Margarita Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 29, S 8, H PM 66581, I/A 1 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-07
Información de TORTELLA LLOBERA MARGARITA VICTORIA
Mostramos los datos de TORTELLA LLOBERA MARGARITA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORTELLA LLOBERA MARGARITA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos