TORRO BENEYTO JOSE SALVADOR
Informe ejecutivo de TORRO BENEYTO JOSE SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRO BENEYTO JOSE SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRETOBE SL | Administrador Unico | 28/11/2023 | |
EL TEULARET SL | Apoderado | 18/10/2018 |
VINCULACIONES DE TORRO BENEYTO JOSE SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRO BENEYTO JOSE SALVADOR
Empresa: PRETOBE SA
Administrador Unico
- Torro Beneyto Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4632, L 1942, F 123, S 8, H V 28939, I/A 13 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-46
Empresa: PRETOBE SA
Administrador Unico
- Torro Beneyto Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4632, L 1942, F 123, S 8, H V 28939, I/A 13 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-46
Empresa: PRETOBE SA
Administrador Unico
- Torro Beneyto Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4632, L 1942, F 123, S 8, H V 28939, I/A 12 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-46
Empresa: EL TEULARET SL
Apoderado
- Torro Beneyto Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587, L 3891, F 103, S 8, H V 70995, I/A 6 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-46
Empresa: PRETOBE SA
Administrador Unico
- Torro Beneyto Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4632, L 1942, F 122, S 8, H V 28939, I/A 10 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-6-46
Información de TORRO BENEYTO JOSE SALVADOR
Mostramos los datos de TORRO BENEYTO JOSE SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRO BENEYTO JOSE SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos