TORRIJOS TOLEDO ANGEL
Informe ejecutivo de TORRIJOS TOLEDO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TORRIJOS TOLEDO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOGLOAN SL | Apoderado | 04/06/2019 | |
MASIA ANGELA SL | Apoderado | 04/03/2014 |
VINCULACIONES DE TORRIJOS TOLEDO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRIJOS TOLEDO ANGEL
Liquidador Mancomunado
- Torrijos Toledo Angel
- Vera Calvillo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6283, L 3588, F 26, S 8, H V 64645, I/A 5 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-46
Administrador Mancomunado
- Torrijos Toledo Angel
- Vera Calvillo Francisco
Liquidador Mancomunado
- Torrijos Toledo Angel
- Vera Calvillo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6283, L 3588, F 26, S 8, H V 64645, I/A 5 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-46
Empresa: INMOGLOAN SL
Apoderado
- Torrijos Toledo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10678, L 7959, F 108, S 8, H V 187995, I/A 2 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-46
Empresa: VIDAMED SL
Liquidador Mancomunado
- Torrijos Toledo Angel
- Vera Calvillo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6245, L 3550, F 218, S 8, H V 63860, I/A 5 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-46
Empresa: VIDAMED SL
Administrador Unico
- Torrijos Toledo Angel
Liquidador Mancomunado
- Torrijos Toledo Angel
- Vera Calvillo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6245, L 3550, F 218, S 8, H V 63860, I/A 5 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-46
Empresa: MASIA ANGELA SL
Apoderado
- Torrijos Toledo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9743, L 7025, F 139, S 8, H V 157804, I/A 2 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-46
Información de TORRIJOS TOLEDO ANGEL
Mostramos los datos de TORRIJOS TOLEDO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRIJOS TOLEDO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos