TORRIJOS DELGADO GERMAN
Informe ejecutivo de TORRIJOS DELGADO GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRIJOS DELGADO GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAJES ATL INTERNACIONAL SA | Apoderado | 03/08/2021 |
VINCULACIONES DE TORRIJOS DELGADO GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRIJOS DELGADO GERMAN
Empresa: VIAJES ATL INTERNACIONAL SA
Apoderado
- Torrijos Delgado German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 113 , F 225, S 8, H M 2204, I/A 17 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-28
Empresa: VIAJES ATL INTERNACIONAL SA
Apoderado Solidario
- Torrijos Delgado German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 113 , F 224, S 8, H M 2204, I/A 15 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Empresa: VIAJES ATL INTERNACIONAL SA
Apoderado Solidario
- Torrijos Delgado Antonio
- Torrijos Delgado German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 113 , F 224, S 8, H M 2204, I/A 13 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-28
Información de TORRIJOS DELGADO GERMAN
Mostramos los datos de TORRIJOS DELGADO GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRIJOS DELGADO GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos