TORRICO HERRUZO MARTIN
Informe ejecutivo de TORRICO HERRUZO MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRICO HERRUZO MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VELASAL SL | Administrador Unico | 27/03/2024 | |
MONTEALEGRE ROSALEJO SA | Consejero | 01/07/2021 | |
MONTEALEGRE ROSALEJO SA | Secretario | 01/07/2021 | |
MONTEALEGRE ROSALEJO SA | Consejero Delegado | 01/07/2021 |
VINCULACIONES DE TORRICO HERRUZO MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRICO HERRUZO MARTIN
Empresa: VELASAL SL
Administrador Unico
- Torrico Herruzo Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 101, S 8, H CO 45947, I/A 1 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-14
Empresa: MONTEALEGRE ROSALEJO SA
Consejero Delegado
- Torrico Herruzo Martin
Consejero
Presidente
Secretario
- Torrico Herruzo Martin
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26393 , F 172, S 8, H M 475639, I/A 8 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28
Empresa: MONTEALEGRE ROSALEJO SA
Administrador Mancomunado
- Herruzo Martinez Matias Pedro
- Torrico Herruzo Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26393 , F 172, S 8, H M 475639, I/A 8 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28
Empresa: MONTEALEGRE ROSALEJO SA
Administrador Mancomunado
- Herruzo Martinez Matias Pedro
- Torrico Herruzo Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26393 , F 170, S 8, H M 475639, I/A 6 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Información de TORRICO HERRUZO MARTIN
Mostramos los datos de TORRICO HERRUZO MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRICO HERRUZO MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos