TORRESANO SAN VICENTE JOAQUIN
Informe ejecutivo de TORRESANO SAN VICENTE JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORRESANO SAN VICENTE JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPEJO EMINAVA SL | Socio Unico | 08/08/2022 | |
ESPEJO EMINAVA SL | Administrador Unico | 08/08/2022 | |
ESPEJO EMINAVA SL | Apoderado | 20/01/2017 | |
TRABAJOS INTEGRALES MIRENSA SL | Apoderado | 01/10/2013 |
VINCULACIONES DE TORRESANO SAN VICENTE JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRESANO SAN VICENTE JOAQUIN
Empresa: ESPEJO EMINAVA SL
Administrador Unico
- Torresano San Vicente Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34923 , F 104, S 8, H M 628076, I/A 4 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Empresa: ESPEJO EMINAVA SL
Nuevo Socio Único
- Torresano San Vicente Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34923 , F 104, S 8, H M 628076, I/A 4 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Empresa: INVERSIONES TORNA SL
Administrador Solidario
- Navajas Blanco Emilia
- Torresano San Vicente Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22299 , F 192, S 8, H M 398117, I/A 2 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Empresa: ESPEJO EMINAVA SL
Apoderado
- Torresano San Vicente Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34923 , F 103, S 8, H M 628076, I/A 2 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-28
Empresa: COCINAS Y DECORACION COCICENTER SL
Apoderado
- Torresano San Vicente Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31214 , F 18, S 8, H M 561798, I/A 2 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Empresa: COCINAS Y DECORACION COCICENTER SL
Socio Único
- Torresano San Vicente Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31214 , F 17, S 8, H M 561798, I/A 1 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28
Información de TORRESANO SAN VICENTE JOAQUIN
Mostramos los datos de TORRESANO SAN VICENTE JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRESANO SAN VICENTE JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos