TORRESANO MESA OSCAR ALFREDO
Informe ejecutivo de TORRESANO MESA OSCAR ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TORRESANO MESA OSCAR ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPORT OESTE SL | Administrador Unico | 16/06/2010 | 08/03/2022 |
EXPORT OESTE SL | Liquidador | 08/03/2022 | 08/03/2022 |
GOURMET & OLE SL | Administrador Unico | 05/07/2012 | 10/07/2015 |
GOURMET & OLE SL | Liquidador | 10/07/2015 | 10/07/2015 |
VINCULACIONES DE TORRESANO MESA OSCAR ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRESANO MESA OSCAR ALFREDO
Empresa: EXPORT OESTE SL
Liquidador
- Torresano Mesa Oscar Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5543 , F 211, S 8, H M 4599, I/A 6 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Empresa: EXPORT OESTE SL
Administrador Unico
- Torresano Mesa Oscar Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5543 , F 211, S 8, H M 4599, I/A 6 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Empresa: GOURMET & OLE SL
Liquidador
- Torresano Mesa Oscar Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30005 , F 198, S 8, H M 540045, I/A 2 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-28
Empresa: GOURMET & OLE SL
Administrador Unico
- Torresano Mesa Oscar Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30005 , F 198, S 8, H M 540045, I/A 2 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-28
Empresa: GOURMET & OLE SL
Administrador Unico
- Torresano Mesa Oscar Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30005 , F 194, S 8, H M 540045, I/A 1 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-28
Empresa: EXPORT OESTE SL
Administrador Unico
- Torresano Mesa Oscar Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5543 , F 210, S 8, H M 4599, I/A 4 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-28
Información de TORRESANO MESA OSCAR ALFREDO
Mostramos los datos de TORRESANO MESA OSCAR ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRESANO MESA OSCAR ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos